Hans Ejler Birk Knutsson
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1984 (40 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | HANS KNUTSSON (Ejer) |
Største overskud: | 3.629' DKK Conpleks Holding ApS (2020-21) |
Største underskud: | -543' DKK CONPLEKS INNOVATION ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 9.128' DKK Conpleks Holding ApS (2021-22) |
Største gæld: | 7.585' DKK CONPLEKS INNOVATION ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos CONPLEKS INNOVATION ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af VINDMØLLELAUGET PINHORK/KAI LILLELUND M FL (17 år 6 måneder) |
Seed: 782993205
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1984 hos HANS KNUTSSON som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Hans Ejler Birk Knutsson der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Hans i 16 år 7 måneder, inden stoppet den 1. august 2000.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden teknisk rådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 1. august 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CONPLEKS HOLDING HK ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Conpleks Holding ApS
Via CONPLEKS HOLDING HK ApS -
CONPLEKS INNOVATION ApS
Via Conpleks Holding ApS -
Conpleks Robotech ApS
Via Conpleks Holding ApS -
Skovbjerg Hedegård ApS
Via CONPLEKS HOLDING HK ApS -
Skovbjerg Green Power ApS
Via CONPLEKS HOLDING HK ApS
Direktørposter (1)
-
CONPLEKS HOLDING HK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2010
Bestyrelsesposter (3)
-
CONPLEKS INNOVATION ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.10.2018 -
Conpleks Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.10.2017 -
Conpleks Robotech ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.10.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
Skovbjerg Hedegård ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.10.2018
Registreringsdato: 29.10.2018 -
Conpleks Robotech ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.10.2018
Registreringsdato: 22.10.2018 -
Conpleks Robotech ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.10.2018
Registreringsdato: 22.10.2018
Blå bog (fortsat)
Hans har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter, Direktør og Ejer
27.09.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
04.03.2016 - 17.10.2017
Reel ejer
17.10.2017 - 30.09.2019
Bestyrelsesmedlem
17.10.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26% -
Direktør og Reel ejer
04.03.2016 - 30.09.2019
Bestyrelsesmedlem
22.10.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26%
Hans Ejler Birk Knutsson er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CONPLEKS HOLDING HK ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 6.358' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Conpleks Holding ApS (26%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Hans Ejler Birk Knutsson, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor CONPLEKS HOLDING HK ApS fremviste et overskud på 2.241' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor Conpleks Holding ApS fremviste et underskud på 541' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Tom Simonsen.