Laurids Villesen Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1984 (40 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | LAURIDS V CHRISTENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 1.735' DKK TRIDAN ApS (2020-21) |
Største underskud: | -1.971' DKK TRIDAN ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 8.456' DKK TRIDAN HOLDING A/S (2015-16) |
Største gæld: | 11.266' DKK TRIDAN ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos TRIDAN ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af LAURIDS V CHRISTENSEN (40 år 8 måneder) |
Seed: 54758515
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1984 ved LAURIDS V CHRISTENSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Laurids Villesen Christensen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Laurids nu bestreddet i 40 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LAURIDS V CHRISTENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
TRIDAN HOLDING A/S
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TRIDAN ApS
Via TRIDAN HOLDING A/S
Bestyrelsesposter (2)
-
TRIDAN ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.10.2007 -
TRIDAN HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.10.2007
Tidslinje (14)
-
TRIDAN HOLDING A/S (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.11.2021
Registreringsdato: 24.11.2021 -
TRIDAN HOLDING A/S (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 23.11.2021
Registreringsdato: 23.11.2021 -
TRIDAN HOLDING A/S (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.12.2019
Registreringsdato: 04.12.2019
Blå bog (fortsat)
Laurids har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.1984 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
18.10.2000 - 18.11.2003
Bestyrelsesmedlem
25.10.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
04.12.2019 - 04.12.2019
Reel ejer
24.11.2021 - 31.05.2023
Reel ejer
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
01.07.2000 - 23.10.2003
Bestyrelsesmedlem
25.10.2007 - Stadig aktiv
Ejer
22.10.2012 - 11.09.2018
Ejer
12.09.2018 - 03.12.2019
Reel ejer
04.12.2019 - 04.12.2019
Ejer
04.12.2019 - 23.11.2021
Ejer
24.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25%
Laurids Villesen Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TRIDAN HOLDING A/S (ejer lige nu 25%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.768' DKK. Igennem holdingselskabet TRIDAN HOLDING A/S har Laurids derfor også ejerandele i TRIDAN ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Laurids Villesen Christensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor TRIDAN HOLDING A/S kunne offentliggøre et overskud på 1.381' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor TRIDAN HOLDING A/S kunne offentliggøre et underskud på 1.571' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Laurids' netværk er Niels-henrik Hedegaard.