Conny Twisttmann Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1998 (26 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | CONNY TWISTTMANN ANDERSEN ALEX FISKER ANDERSEN (Ejer) |
Største overskud: | 31.162' DKK FIPROS A/S (2021-22) |
Største underskud: | -13.081' DKK Fipros Nutrition ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 73.688' DKK FIPROS A/S (2022-23) |
Største gæld: | 132.464' DKK YDING GRØNT A/S (Nu: Selskabet af 30.03.2022 A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 136 årsværk hos FIPROS A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af FIPROS A/S (7 år 2 måneder) |
Seed: 1657490418
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1998 ved CONNY TWISTTMANN ANDERSEN ALEX FISKER ANDERSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Conny Twisttmann Andersen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Conny i 3 år 8 måneder, før fratrædelsen den 30. september 2001.
Virksomheden opererede indenfor branchen dagplejemødre. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. september 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Twisttmann ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Fipros Holding II ApS
Via Twisttmann ApS -
FIPROS A/S
Via Fipros Holding II ApS -
Fipros Nutrition ApS
Via Fipros Holding II ApS
Direktørposter (3)
-
Fipros Nutrition ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2019 -
Twisttmann ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.05.2018 -
FIPROS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2017
Bestyrelsesposter (2)
-
Fipros Nutrition ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.08.2022 -
FIPROS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.12.2017
Tidslinje (10)
-
Fipros Nutrition ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.08.2022
Registreringsdato: 17.08.2022 -
YDING GRØNT A/S (Nu: Selskabet af 30.03.2022 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.01.2022
Registreringsdato: 18.01.2022 -
YDING GRØNT A/S (Nu: Selskabet af 30.03.2022 A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.06.2021
Registreringsdato: 25.06.2021
Blå bog (fortsat)
Conny har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
01.09.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
17.08.2022 - Stadig aktiv
Ejer
03.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via Fipros Holding II ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
29.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.07.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
04.12.2017 - Stadig aktiv
Ejer
15.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via Fipros Holding II ApS -
Reel ejer
14.06.2018 - 29.06.2022
Reel ejer
30.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Conny Twisttmann Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Twisttmann ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.359' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Fipros Holding II ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Conny Twisttmann Andersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor FIPROS A/S landede et overskud på 31.162' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Fipros Nutrition ApS landede et underskud på 13.081' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Conny' netværk er Morten Duch.