Bjarke Dons
Erhvervsaktiv siden: | 6. nov. 1974 (49 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Marcipanfabrikken ApS (Direktør) |
Største overskud: | 4.840' DKK ApS KBIL 9 NR. 1810 (Nu: Ejendomsselskabet Overgade 41 ApS) (2021) |
Største underskud: | -81.547' DKK REALINVEST.DK A/S (Nu: BIOPORTO A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 123.907' DKK REALINVEST.DK A/S (Nu: BIOPORTO A/S) (2022) |
Største gæld: | 8.188' DKK ApS KBIL 9 NR. 1810 (Nu: Ejendomsselskabet Overgade 41 ApS) (2019) |
Flest årsværk: | 34 årsværk hos REALINVEST.DK A/S (Nu: BIOPORTO A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af Marcipanfabrikken ApS (49 år 10 måneder) |
Seed: 1932237699
Karrieren I Danmark begyndte for alvor for længe siden i Marcipanfabrikken ApS (tidligere HOLGER JØRGENSEN, VEGGERSLEV ApS) som Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør har Bjarke Dons nu besiddet i 49 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 537' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Marcipanfabrikken ApS
Via LEKSA ApS
Direktørposter (4)
-
Vokan ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.08.2009 -
Marcipanfabrikken ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.11.1974 -
MEELSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.10.2007 -
LEKSA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.08.2009
Bestyrelsesposter (3)
-
Vokan ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.09.2020 -
Marcipanfabrikken ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.02.2022 -
LEKSA ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.02.2022
Tidslinje (27)
-
IGLO 1218 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.03.2022
Registreringsdato: 04.03.2022 -
LEKSA ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.02.2022
Registreringsdato: 05.02.2022 -
Marcipanfabrikken ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.02.2022
Registreringsdato: 05.02.2022
Blå bog (fortsat)
Bjarke har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 49 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
15.10.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
09.01.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
06.11.1974 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.12.1993 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
05.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Bestyrelsesmedlem
20.06.2020 - 04.03.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
03.08.2009 - 16.06.2019
Reel ejer
03.08.2009 - 23.06.2019
Direktør
03.08.2009 - Stadig aktiv
Ejer
17.06.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.06.2019 - 01.03.2020
Reel ejer
02.03.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
05.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 94,66%
Bjarke Dons er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LEKSA ApS (94,66% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 12.984' DKK. Igennem sit holdingselskab LEKSA ApS har Bjarke dermed også ejerandele i Marcipanfabrikken ApS (66.66-89.99%).
Se også koncerndiagram for Bjarke Dons, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor Marcipanfabrikken ApS fremviste et overskud på 2.037' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor MEELSEN.DK ApS (Nu: MEELSEN ApS) fremviste et underskud på 745' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 295' DKK (ApS KBIL 9 NR. 1810 (Nu: Ejendomsselskabet Overgade 41 ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 61.207' DKK (REALINVEST.DK A/S (Nu: BIOPORTO A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 60.160' DKK (REALINVEST.DK A/S (Nu: BIOPORTO A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 259' DKK (Vokan ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bjarke' netværk er Gisle Dons.