Anders Petersen Stoltenberg
Karrieren startede hos: | VORDINGBORG FINANCIERINGSAKTIESELSKAB (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.170' DKK HOTELLUS DENMARK A/S (2018) |
Største underskud: | -7.485' DKK EJENDOMSSELSKABET KØBENHAVN A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 69.303' DKK HOTELLUS DENMARK A/S (2018) |
Største gæld: | 211.435' DKK HOTELLUS DENMARK A/S (2022) |
Flest årsværk: | 62 årsværk hos Inventarland A/S (2021-22) |
Seed: 1726500367
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for nu meget længe siden i VORDINGBORG FINANCIERINGSAKTIESELSKAB i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Anders Petersen Stoltenberg i 25 år 1 måned, før fratrædelsen d. 15. juni 1998.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 23. marts 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Sønderby Legal Advokatpartnerselskab
Ejerandel: 5-9.99%
Bestyrelsesposter (3)
-
Inventarland A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.02.2023 -
Østen Group A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.01.2023 -
Sønderby Legal Advokatpartnerselskab
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.03.2024
Tidslinje (150)
-
Sønderby Legal Advokatpartnerselskab
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2024
Registreringsdato: 31.03.2024 -
Inventarland A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.02.2023
Registreringsdato: 07.02.2023 -
Østen Group A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.01.2023
Registreringsdato: 15.01.2023
Blå bog (fortsat)
Anders har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 51 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
17.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter og Ejer
15.01.2007 - 24.04.2022
Reel ejer
01.01.2010 - 24.04.2022
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
05.12.2016 - 10.12.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.06.2019 - 08.12.2021
Bestyrelsesmedlem
15.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Anders Petersen Stoltenberg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i EJENDOMSSELSKABET KØBENHAVN A/S der præsenterede et overskud på 9.651' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem i EJENDOMSSELSKABET KØBENHAVN A/S der præsenterede et underskud på 7.485' DKK.
Anders har i alt siddet i bestyrelsen hos 65 forskellige selskaber (heraf 19 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 25 år 1 måned fra 1973 til 1998 hos VORDINGBORG FINANCIERINGSAKTIESELSKAB.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 5.686' DKK (Inventarland A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.255' DKK (HOTELLUS DENMARK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 17.656' DKK (Inventarland A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -7.280' DKK (HOTELLUS DENMARK A/S).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Arne Bang Mikkelsen.