Reinhart Sværke-Jessen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1996 (28 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | REINHARD SVÆRKE-JENSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af REINHARD SVÆRKE-JENSEN (10 år 4 måneder) |
Seed: 2062156066
Karrieren I Danmark startede i 1996 hos REINHARD SVÆRKE-JENSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Reinhart Sværke-Jessen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Reinhart i 10 år 4 måneder, før stoppet d. 31. december 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen kornavl. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2006.
Tidslinje (8)
-
RATJE TRADE ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.09.2012
Registreringsdato: 12.09.2012 -
RATJE TRADE ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.09.2012
Registreringsdato: 12.09.2012 -
RATJE TRADING ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.10.2008
Registreringsdato: 29.10.2008
Blå bog (fortsat)
Reinhart har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
27.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.07.2021 - 30.06.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
30.12.2005 - 12.09.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.11.2003 - 29.10.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Reinhart' netværk er Hans Skjerning.