Mikael Goldschmidt
Karrieren startede hos: | A/S P. THOMSENS MAGASINER (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 626.256' DKK M. GOLDSCHMIDT EJENDOMME A/S (2022) |
Største underskud: | -228.600' DKK SNAREGÅRDENS EJENDOMSSELSKAB HOLDING A/S (Nu: M. GOLDSCHMIDT HOLDING A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 3.570.000' DKK SNAREGÅRDENS EJENDOMSSELSKAB HOLDING A/S (Nu: M. GOLDSCHMIDT HOLDING A/S) (2022) |
Største gæld: | 1.418.040' DKK MGE3 ApS (Nu: MGE Frederiksbro ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 981 årsværk hos SNAREGÅRDENS EJENDOMSSELSKAB HOLDING A/S (Nu: M. GOLDSCHMIDT HOLDING A/S) (2019) |
Seed: 1879358215
Karrieren i erhvervslivet startede for nu meget længe siden i A/S P. THOMSENS MAGASINER i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Mikael Goldschmidt i 34 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 23. november 1989.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1989 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 23. november 1989.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
M. GOLDSCHMIDT HOLDING A/S
Ejerandel: 100% -
KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 19 ApS
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Udlejningsejendomme v/Mikael Goldschmidt
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Kalypso Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (28)
-
M. GOLDSCHMIDT CAPITAL A/S
Via M. GOLDSCHMIDT HOLDING A/S -
IMERCO HOLDING A/S
Via M. GOLDSCHMIDT CAPITAL A/S -
IMERCO A/S
Via IMERCO HOLDING A/S -
ERIK BAGGER A/S
Via IMERCO A/S -
INSPIRATION A/S
Via IMERCO A/S -
AQUAPORIN A/S
Via M. GOLDSCHMIDT CAPITAL A/S -
AQUAPORIN SPACE ALLIANCE ApS
Via AQUAPORIN A/S -
DANISH AEROSPACE COMPANY A/S
Via M. GOLDSCHMIDT CAPITAL A/S -
DANISH AEROSPACE MEDICAL COMPANY A/S
Via DANISH AEROSPACE COMPANY A/S -
M. GOLDSCHMIDT EJENDOMME A/S
Via M. GOLDSCHMIDT HOLDING A/S -
MGE16 ApS
Via M. GOLDSCHMIDT EJENDOMME A/S -
MGE Service ApS
Via M. GOLDSCHMIDT EJENDOMME A/S -
KOKKEDAL SLOT ApS
Via M. GOLDSCHMIDT EJENDOMME A/S -
SLOTSHOTELLET ApS
Via KOKKEDAL SLOT ApS -
MGE MARIENBERGVEJ 108, VORDINGBORG ApS
Via M. GOLDSCHMIDT EJENDOMME A/S -
MGE TREKRONERGÅRDEN ApS
Via M. GOLDSCHMIDT EJENDOMME A/S -
Atlas Security ApS
Via M. GOLDSCHMIDT EJENDOMME A/S -
MGE14 ApS
Via M. GOLDSCHMIDT EJENDOMME A/S -
MGE Hornbæk ApS
Via M. GOLDSCHMIDT EJENDOMME A/S -
Atlas Ejendomme A/S
Via M. GOLDSCHMIDT EJENDOMME A/S -
M. GOLDSCHMIDT EJD., RINGSTED ApS
Via Atlas Ejendomme A/S -
MGE Frederiksbro II Holding A/S
Via Atlas Ejendomme A/S -
Komplementarselskabet MGE Frederiksbro II ApS
Via MGE Frederiksbro II Holding A/S -
MGE Frederiksbro II P/S
Via Komplementarselskabet MGE Frederiksbro II ApS -
MGE Frederiksbro ApS
Via Atlas Ejendomme A/S -
MGE13 ApS
Via Atlas Ejendomme A/S -
K/S WIND PARTNER 19
Via KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 19 ApS -
Kalypso Ejendomme ApS
Via Kalypso Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Kalypso Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.04.2016 -
Kalypso Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2016
Bestyrelsesposter (10)
-
M. GOLDSCHMIDT CAPITAL A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.05.2020 -
INSPIRATION A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.11.2018 -
IMERCO A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.11.2018 -
M. GOLDSCHMIDT HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.05.2020 -
ERIK BAGGER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.11.2018 -
MGE Frederiksbro II P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.05.2020 -
Atlas Ejendomme A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.05.2020 -
M. GOLDSCHMIDT EJENDOMME A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.05.2020 -
MGE Frederiksbro II Holding A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.05.2020 -
IMERCO HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.11.2018
Tidslinje (209)
-
M. GOLDSCHMIDT INDUSTRI ApS (Nu: MGE Service ApS)
Fratrådt som direktørDato: 18.12.2023
Registreringsdato: 18.12.2023 -
MGE16 ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.12.2022
Registreringsdato: 28.12.2022 -
MGE Hornbæk ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.12.2022
Registreringsdato: 28.12.2022
Blå bog (fortsat)
Mikael har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 69 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 85% -
Ejer
01.01.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Stifter og Ejer
01.07.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
12.03.2007 - 18.12.2023
Reel ejer
12.03.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
08.12.2020 - 28.12.2022
Reel ejer
08.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Mikael Goldschmidt er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 19 ApS (85% ejerskab), som i 2015 kunne fremvise en egenkapital på 148' DKK.
• Kalypso Holding ApS (100% ejerskab), som i 2015 kunne fremvise en egenkapital på 148' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 2 holdingselskaber som MGE Frederiksbro II Holding A/S (100%) & IMERCO HOLDING A/S (97,6%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Mikael Goldschmidt, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor SNAREGÅRDENS EJENDOMSSELSKAB HOLDING A/S (Nu: M. GOLDSCHMIDT HOLDING A/S) kunne fremvise et overskud på 552.500' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor SNAREGÅRDENS EJENDOMSSELSKAB HOLDING A/S (Nu: M. GOLDSCHMIDT HOLDING A/S) kunne fremvise et underskud på 228.600' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 25.604' DKK (MGE3 ApS (Nu: MGE Frederiksbro ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 228.600' DKK (SNAREGÅRDENS EJENDOMSSELSKAB HOLDING A/S (Nu: M. GOLDSCHMIDT HOLDING A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.325.400' DKK (SNAREGÅRDENS EJENDOMSSELSKAB HOLDING A/S (Nu: M. GOLDSCHMIDT HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 30' DKK (AQUAPORIN SPACE ALLIANCE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mikael' netværk er Søren Bjørn Hansen.