Peter Kruse
Karrieren startede hos: | FRASTER ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.606' DKK FRASTER ApS (2020-21) |
Største underskud: | -1.543' DKK FRASTER ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 5.448' DKK FRASTER HOLDING ApS (2021-22) |
Største gæld: | 8.311' DKK FRASTER EJENDOMME ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos FRASTER ApS (2018-19) |
Seed: 1355601595
Karrieren som erhvervsperson startede for nu meget længe siden i FRASTER ApS (tidligere FRASTER-LOCK ApS) i rollen som Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør har Peter Kruse nu bestreddet i 53 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor fremstilling af tæpper. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 296' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
PETER KRUSE
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
FRASTER HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
FRASTER ApS
Via FRASTER HOLDING ApS -
FRASTER EJENDOMME ApS
Via FRASTER HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
FRASTER EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.09.2006 -
FRASTER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.04.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
FRASTER ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.09.2022
Ejendomme (7)
Tidslinje (20)
-
FRASTER ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2022
Registreringsdato: 30.09.2022 -
FRASTER HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.04.2007
Registreringsdato: 11.04.2007 -
FRASTER HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.04.2007
Registreringsdato: 11.04.2007
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 53 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
13.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Direktør og Ejer
11.04.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
18.09.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
11.04.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
20.02.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
04.10.1970 - Stadig aktiv
Reel ejer
11.04.2007 - 30.09.2022
Bestyrelsesmedlem
30.09.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2022 - 15.08.2024
Reel ejer
16.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 87,75%
Peter Kruse er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FRASTER HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 5.444' DKK. Gennem holdingselskabet FRASTER HOLDING ApS har Peter derfor også andele i FRASTER ApS (66.66-89.99%) & FRASTER EJENDOMME ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Peter Kruse, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor FRASTER ApS kunne fremvise et overskud på 1.606' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor FRASTER ApS kunne fremvise et underskud på 1.543' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 675' DKK (FRASTER HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 347' DKK (FRASTER EJENDOMME ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 5.444' DKK (FRASTER HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.952' DKK (FRASTER EJENDOMME ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Birgitte Amtrup Kruse.