Ib Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1985 (39 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | LANDEJENDOM LYNGSBÆK V/IB SØRENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 192.311' DKK DANCOPTER A/S (Nu: NHV A/S) (2017) |
Største underskud: | -100.600' DKK DANCOPTER A/S (Nu: NHV A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 263.516' DKK DANCOPTER A/S (Nu: NHV A/S) (2019) |
Største gæld: | 612.334' DKK DANCOPTER A/S (Nu: NHV A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af LANDEJENDOM LYNGSBÆK V/IB SØRENSEN (39 år 6 måneder) |
Seed: 496684047
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1985 ved LANDEJENDOM LYNGSBÆK V/IB SØRENSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Ib Sørensen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Ib nu bestreddet i 39 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor anden udlejning af boliger.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
AVIATION MANAGEMENT HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
LANDEJENDOM LYNGSBÆK V/IB SØRENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SANDSØ ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via AVIATION MANAGEMENT HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
AVIATION MANAGEMENT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.02.2002
Bestyrelsesposter (1)
-
UNI-FLY A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.12.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (16)
-
SANDSØ ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.09.2024
Registreringsdato: 17.09.2024 -
AVIATION MANAGEMENT ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.12.2019
Registreringsdato: 04.12.2019 -
UNI-FLY A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.12.2018
Registreringsdato: 14.12.2018
Blå bog (fortsat)
Ib har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
14.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
24.02.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
12.04.2006 - 17.09.2024
Reel ejer
12.04.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
15.03.2002 - 08.01.2021
Ejerandel: 100%
Ib Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AVIATION MANAGEMENT HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.391' DKK. Igennem holdingselskabet AVIATION MANAGEMENT HOLDING ApS har Ib derfor også ejerandele i SANDSØ ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Ib Sørensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor AVIATION MANAGEMENT HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 648' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor AVIATION MANAGEMENT HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 949' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.327' DKK (DAO AVIATION A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.741' DKK (DANCOPTER A/S (Nu: NHV A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 84.999' DKK (DANCOPTER A/S (Nu: NHV A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 6' DKK (SANDSØ ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ib' netværk er Thomas Meldgaard.