Benny Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1998 (26 år) |
Karrieren startede hos: | BENNY OLSEN (Stifter) |
Længste aktivitet: | Ejer af BENNY OLSEN (26 år) |
Seed: 1107000925
Det hele begyndte for alvor dengang i 1998 hos BENNY OLSEN som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene stiftet af Benny Olsen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Benny nu besiddet i 26 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
BENNY OLSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Obton Infrastructure Mix Privatinvestor A/S
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Obton Infrastructure Mix GP ApS
Via Obton Infrastructure Mix Privatinvestor A/S -
Obton Infrastructure Mix Selskabsinvestor P/S
Via Obton Infrastructure Mix GP ApS -
Obton Infrastructure Mix Master P/S
Via Obton Infrastructure Mix Selskabsinvestor P/S -
Obton Infrastructure Mix Holding P/S
Via Obton Infrastructure Mix Master P/S
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
Obton Infrastructure Mix Privatinvestor A/S (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.11.2023
Registreringsdato: 16.11.2023 -
Obton Infrastructure Mix Privatinvestor A/S (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 15.11.2023
Registreringsdato: 15.11.2023 -
Obton Infrastructure Mix Privatinvestor A/S (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.10.2023
Registreringsdato: 13.10.2023
Blå bog (fortsat)
Benny har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.09.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
15.09.2023 - 12.10.2023
Reel ejer
15.09.2023 - 13.10.2023
Ejer
13.10.2023 - 15.11.2023
Ejer
16.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
01.07.2018 - 31.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager