Claude-Francois Poul Teisen-Simony
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1977 (47 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | ABCDESIGN V/TEISEN-SIMONY (Ejer) |
Største overskud: | 1.645' DKK EYE-D ApS (2014-15) |
Største underskud: | -1.083' DKK EYE-D ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 2.753' DKK LYST & LÆKKERT ApS (2022-23) |
Største gæld: | 4.226' DKK LYST & LÆKKERT ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos EYE-D ApS (2014-15) |
Længste aktivitet: | Ejer af ABCDESIGN V/TEISEN-SIMONY (47 år 2 måneder) |
Seed: 968610479
Erhvervskarrieren startede for alvor for nu meget længe siden i ABCDESIGN V/TEISEN-SIMONY med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Claude-Francois Poul Teisen-Simony og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Claude-Francois nu bestreddet i 47 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen industriel design og produktdesign.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ABCDESIGN V/TEISEN-SIMONY
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Eye-d Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
EYE-D ApS
Via Eye-d Holding ApS -
LYST & LÆKKERT ApS
Via Eye-d Holding ApS -
BetterLives ApS
Via Eye-d Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Eye-d Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.08.2019 -
BetterLives ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2022
Tidslinje (22)
-
BetterLives ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
BetterLives ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.01.2022
Registreringsdato: 10.01.2022 -
BetterLives ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.01.2022
Registreringsdato: 10.01.2022
Blå bog (fortsat)
Claude-Francois har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 47 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
22.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.1977 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
10.01.2022 - 01.01.2024
Direktør
10.01.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Reel ejer
29.09.2015 - 24.10.2019
Direktør
29.09.2015 - 20.11.2020
Reel ejer
25.10.2019 - 30.11.2021
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.07.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
03.07.2014 - 24.10.2019
Reel ejer
25.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Claude-Francois Poul Teisen-Simony er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Eye-d Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -779' DKK. Igennem holdingselskabet Eye-d Holding ApS har Claude-Francois derfor også ejerandele i EYE-D ApS (100%), LYST & LÆKKERT ApS (100%) & BetterLives ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Claude-Francois Poul Teisen-Simony, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor EYE-D ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.645' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor EYE-D ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.083' DKK.