Peter Philip Tetzlaff
Erhvervsaktiv siden: | 17. dec. 1985 (38 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | INVESTERINGSSELSKABET C.E.P. 1985 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 49.156' DKK GALLERIET SLAGELSE ApS (2021-22) |
Største underskud: | -43.709' DKK GALLERIET SLAGELSE ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 79.922' DKK FRONTIER HOLDING ApS (2017-18) |
Største gæld: | 176.716' DKK GALLERIET SLAGELSE ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Familien Tetzlaff Holding ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af PETER PHILIP TETZLAFF (34 år 4 måneder) |
Seed: 18224618
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1985 hos INVESTERINGSSELSKABET C.E.P. 1985 ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Peter Philip Tetzlaff i 3 år 1 måned, inden stoppet den 19. januar 1989.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1989 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 11. maj 1989.
Direkte ejede Selskaber (6)
-
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET WIND PARTNER 32
Ejerandel: 100% -
PETER PHILIP TETZLAFF
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Fyrbjerggaard I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Fyrbjerggaard og Mariesminde I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Tetzlaff Top Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Familien Tetzlaff Holding ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
K/S WIND PARTNER 32
Via KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET WIND PARTNER 32 -
FRONTIER HOLDING ApS
Via Familien Tetzlaff Holding ApS -
FRONTIER AGENCY ApS
Via FRONTIER HOLDING ApS -
FRONTIER TRADING A/S
Via FRONTIER HOLDING ApS -
LETINVEST ApS
Via FRONTIER HOLDING ApS -
DANISH AFRICAN DEVELOPMENT COMPANY ApS
Via FRONTIER HOLDING ApS -
Safaria Cameroon ApS
Via FRONTIER HOLDING ApS -
LeapAgro ApS
Via FRONTIER HOLDING ApS -
Frontier Agriculture I ApS
Via FRONTIER HOLDING ApS -
Frontier Agriculture II ApS
Via FRONTIER HOLDING ApS
Direktørposter (10)
-
FRONTIER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.1996 -
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET WIND PARTNER 32
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.04.2007 -
FRONTIER AGENCY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.10.1996 -
FRONTIER TRADING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.10.1996 -
LETINVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2004 -
Safaria Cameroon ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.03.2017 -
Tetzlaff Top Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.03.2019 -
Familien Tetzlaff Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.03.2019 -
Frontier Agriculture I ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2019 -
Frontier Agriculture II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2019
Bestyrelsesposter (6)
-
FRONTIER AGENCY ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.10.1996 -
FRONTIER TRADING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.10.1996 -
LETINVEST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.12.2002 -
DANISH AFRICAN DEVELOPMENT COMPANY ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.09.2024 Ny -
K/S WIND PARTNER 32
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.04.2007 -
LeapAgro ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.09.2024 Ny
Ejendomme (8)
Tidslinje (67)
-
LeapAgro ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.09.2024
Registreringsdato: 27.09.2024 -
DANISH AFRICAN DEVELOPMENT COMPANY ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.09.2024
Registreringsdato: 25.09.2024 -
LeapAgro ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
19.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
13.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter og Ejer
01.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Peter Philip Tetzlaff er indehaver af 3 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET WIND PARTNER 32 (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 26' DKK.
• Tetzlaff Top Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 26' DKK.
• Familien Tetzlaff Holding ApS (ejer pt. 10%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 26' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 3 holdingselskaber som FRONTIER HOLDING ApS (10%), LETINVEST ApS (33,33%) samt DANISH AFRICAN DEVELOPMENT COMPANY ApS (5%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Peter Philip Tetzlaff, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor FRONTIER TRADING A/S landede et overskud på 24.680' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor FRONTIER KINA ApS landede et underskud på 2.310' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 6.469' DKK (FRONTIER HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 560' DKK (LeapAgro ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 77.809' DKK (FRONTIER HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -3.016' DKK (Safaria Cameroon ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Nikolaj Philip Rathsach Tetzlaff.