Jan Olaf Høgskilde
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1997 (27 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Høgskilde Invest v/ Jan Høgskilde (Ejer) |
Største overskud: | 9.203' DKK Ressourceindsamling A/S (2022) |
Største underskud: | -12.814' DKK Ressourceindsamling A/S (2021) |
Største egenkapital: | 16.982' DKK Ressourceindsamling A/S (2023) |
Største gæld: | 45.112' DKK Ressourceindsamling A/S (2021) |
Flest årsværk: | 88 årsværk hos Ressourceindsamling A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Høgskilde Invest v/ Jan Høgskilde (27 år 7 måneder) |
Seed: 240638768
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1997 hos Høgskilde Invest v/ Jan Høgskilde (tidligere H-TRADING V/JAN HØGSKILDE) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Jan Olaf Høgskilde og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Jan nu bestreddet i 27 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Høgskilde Invest v/ Jan Høgskilde
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
Ressourceindsamling A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.02.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Ressourceindsamling A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.02.2022
Registreringsdato: 04.02.2022 -
HØGSKILDE & CO. ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 04.05.2017
Registreringsdato: 04.05.2017 -
HØGSKILDE & CO. ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.05.2012
Registreringsdato: 28.05.2012
Blå bog (fortsat)
Jan har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
04.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.02.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
29.03.2004 - 28.05.2012
Direktør
29.03.2004 - 28.05.2012
Ejer
16.12.2009 - 04.05.2017
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor HØGSKILDE & CO. ApS kunne offentliggøre et underskud på 862' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Kim Brede Wagner.