Henning Lauritsen
Erhvervsaktiv siden: | 31. dec. 1991 (32 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S MIJDRECHT (Ejer) |
Største overskud: | 5.771' DKK K/S MIJDRECHT (2021) |
Største underskud: | -971' DKK K/S MIJDRECHT (2016) |
Største egenkapital: | 17.995' DKK K/S MIJDRECHT (2021) |
Største gæld: | 11.124' DKK K/S MIJDRECHT (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S MIJDRECHT (27 år 8 måneder) |
Seed: 493325366
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1991 i K/S MIJDRECHT med titlen som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Henning Lauritsen købte en part af virksomheden d. 31. december 1991 og havde dermed en andel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Henning af: Benny Klausen, Peter Svare-Andersen, Hans Boye Clausen og Svend Erik Skydt. Hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Henning nu bestreddet i 27 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen administration af fast ejendom på kontraktbasis. Her mere end 27 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2023 kunne vise et overskud på 985' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET ApS CONSTRUCTIEWEG
Ejerandel: 15-19.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S MIJDRECHT
Via KOMPLEMENTARSELSKABET ApS CONSTRUCTIEWEG
Direktørposter (1)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET ApS CONSTRUCTIEWEG
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.04.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
K/S MIJDRECHT
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.04.2018
Tidslinje (22)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET ApS CONSTRUCTIEWEG (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.09.2019
Registreringsdato: 30.09.2019 -
K/S MIJDRECHT (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.09.2019
Registreringsdato: 30.09.2019 -
ApS KBUS 38 NR. 2842 (Nu: KOMPLEMENTARSELSKABET ApS CONSTRUCTIEWEG) (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 29.09.2019
Registreringsdato: 29.09.2019
Blå bog (fortsat)
Henning har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.07.1993 - 29.09.2019
Direktør
11.04.2018 - Stadig aktiv
Ejer
30.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
31.12.1991 - 29.09.2019
Bestyrelsesmedlem
13.06.1994 - 12.05.1999
Bestyrelsesmedlem
11.04.2018 - Stadig aktiv
Ejer
30.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2009 - 20.08.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.10.2003 - 15.03.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.03.2008 - 02.05.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Henning Lauritsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i K/S MIJDRECHT der præsenterede et overskud på 5.771' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i K/S MIJDRECHT der præsenterede et underskud på 252' DKK.
Henning har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 5 måneder fra 2018 til i dag hos K/S MIJDRECHT.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 985' DKK (K/S MIJDRECHT).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 688' DKK (K/S MIJDRECHT).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 292' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET ApS CONSTRUCTIEWEG).
En af de forbindelser som går igen i Henning' netværk er Michael Kaa Andersen.