Jørgen Nissen Riisberg
Karrieren startede hos: | A/S NORDJYSK MASKINUDLEJNING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 19.515' DKK A/S NORDJYSK MASKINUDLEJNING (2021) |
Største underskud: | -8.607' DKK A/S NORDJYSK MASKINUDLEJNING (2022) |
Største egenkapital: | 127.258' DKK A/S NORDJYSK MASKINUDLEJNING (2017) |
Største gæld: | 98.713' DKK A/S NORDJYSK MASKINUDLEJNING (2019) |
Flest årsværk: | 64 årsværk hos HEINRICH THOMSEN. ENTREPRENØRFIRMA. AALBORG A/S (Nu: A/S MORTENSEN & NYMARK) (2019-20) |
Seed: 1367132874
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor for nu meget længe siden i A/S NORDJYSK MASKINUDLEJNING med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Jørgen Nissen Riisberg nu bestreddet i 51 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med udlejning og leasing af entreprenørmateriel. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 11.512' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jørgen Riisberg Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MØLLESKOVEN HOLDING ApS
Via Jørgen Riisberg Holding ApS
Direktørposter (4)
-
Jørgen Riisberg Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2020 -
NIVÅDAL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.10.2008 -
A/S NORDJYSK MASKINUDLEJNING
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.11.1972 -
MØLLESKOVEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.12.2004
Ejendomme (4)
Tidslinje (56)
-
A/S KORDAL EJENDOMSSELSKAB
Fratrådt som direktørDato: 05.10.2022
Registreringsdato: 05.10.2022 -
A/S KORDAL EJENDOMSSELSKAB
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.10.2022
Registreringsdato: 05.10.2022 -
MURERFIRMAET HANS NIELSEN & SØN A/S (Nu: Udviklingsselskabet af 22. september 2015, Klarup A/S) (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.07.2021
Registreringsdato: 27.07.2021
Blå bog (fortsat)
Jørgen har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 51 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
02.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
28.10.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
13.11.2009 - 05.10.2022
Reel ejer
05.11.2018 - 05.10.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør
06.10.1999 - 06.10.1999
Reel ejer
30.04.2006 - 27.02.2022
Bestyrelsesmedlem
29.09.2014 - 27.07.2021
Ejerandel: 25% -
Ejer
27.12.2004 - 20.01.2020
Reel ejer og Direktør
27.12.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Jørgen Nissen Riisberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jørgen Riisberg Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.961' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet MØLLESKOVEN HOLDING ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Jørgen Nissen Riisberg, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor A/S NORDJYSK MASKINUDLEJNING kunne offentliggøre et overskud på 19.515' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor A/S NORDJYSK MASKINUDLEJNING kunne offentliggøre et underskud på 8.607' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 11.512' DKK (A/S NORDJYSK MASKINUDLEJNING).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 81.068' DKK (A/S NORDJYSK MASKINUDLEJNING).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.961' DKK (Jørgen Riisberg Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Lars Riisberg.