Hanne Bach
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1995 (28 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | HANNE BACH (Ejer) |
Største overskud: | 11.549' DKK URBACH ApS (2016) |
Største underskud: | -9.865' DKK Hvid Dental A/S (Nu: Oris Tandlægerne A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 55.712' DKK URBACH ApS (2023) |
Største gæld: | 161.912' DKK Hvid Dental A/S (Nu: Oris Tandlægerne A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Tandlægeselskabet Hvid Dental Hammel I/S (Nu: Tandlægeselskabet Oris Tandlægerne Torvet I/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Torvegade 5C 23.02.2017 ApS (16 år 4 måneder) |
Seed: 1722229090
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1995 i HANNE BACH med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Hanne Bach der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Hanne i 12 år 1 måned, før fratrædelsen d. 31. december 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen praktiserende tandlæger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Tandlæge Hanne Bach Holding ApS
Ejerandel: 100% -
URBACH ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (24)
-
Tandlægeselskabet Oris Tandlægerne Torvet I/S
Via Tandlæge Hanne Bach Holding ApSIkke offentliggjort -
EC MES HOLDING ApS
Via URBACH ApS -
SkyBrands Holding A/S
Via URBACH ApS -
SKYBRANDS A/S
Via SkyBrands Holding A/S -
Bach Dental Holding ApS
Via URBACH ApS -
Holdingselskabet Oris Tandlægerne A/S
Via Bach Dental Holding ApS -
Oris Tandlægerne A/S
Via Holdingselskabet Oris Tandlægerne A/S -
Kædeinteressenten Oris Tandlægerne ApS
Via Oris Tandlægerne A/S -
Tandlægeselskabet Oris Tandlægerne Københavns Implantat Center I/S
Via Kædeinteressenten Oris Tandlægerne ApSIkke offentliggjort -
Tandlægeselskabet Oris Tandlægerne Sæby I/S
Via Kædeinteressenten Oris Tandlægerne ApSIkke offentliggjort -
Tandlægeselskabet ORIS Tandlægerne Viborg I/S
Via Kædeinteressenten Oris Tandlægerne ApSIkke offentliggjort -
Tandlægeselskabet Oris Tandlægerne Tandlægehuset Assens I/S
Via Kædeinteressenten Oris Tandlægerne ApSIkke offentliggjort -
Tandlægeselskabet ORIS Tandlægerne Kolding I/S
Via Kædeinteressenten Oris Tandlægerne ApSIkke offentliggjort -
Tandlægeselskabet Oris Tandlægerne Slotsgade I/S
Via Kædeinteressenten Oris Tandlægerne ApSIkke offentliggjort -
Tandlægeselskabet ORIS Tandlægerne Det Gule Pakhus I/S
Via Kædeinteressenten Oris Tandlægerne ApSIkke offentliggjort -
Tandlægeselskabet ORIS Tandlægerne Kalundborg I/S
Via Kædeinteressenten Oris Tandlægerne ApSIkke offentliggjort -
Tandlægeselskabet ORIS Tandlægerne Lyngby I/S
Via Kædeinteressenten Oris Tandlægerne ApSIkke offentliggjort -
Tandlægeselskabet ORIS Tandlægerne Nakskov I/S
Via Kædeinteressenten Oris Tandlægerne ApSIkke offentliggjort -
Tandlægeselskabet ORIS Tandlægerne Sveistrup & Cederbek I/S
Via Kædeinteressenten Oris Tandlægerne ApSIkke offentliggjort -
Tandlægeselskabet ORIS Tandlægerne Nytorv I/S
Via Kædeinteressenten Oris Tandlægerne ApSIkke offentliggjort -
Tandlægeselskabet ORIS Tandlægerne Thisted I/S
Via Kædeinteressenten Oris Tandlægerne ApSIkke offentliggjort -
Tandlægeselskabet ORIS Tandlægerne Frejlev I/S
Via Kædeinteressenten Oris Tandlægerne ApSIkke offentliggjort -
Tandlægeselskabet ORIS Tandlægerne Ved Broen I/S
Via Kædeinteressenten Oris Tandlægerne ApSIkke offentliggjort -
Oris Dentallaboratorium ApS
Via Oris Tandlægerne A/S
Direktørposter (2)
-
Tandlæge Hanne Bach Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2016 -
Tandlægeselskabet Oris Tandlægerne Torvet I/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.01.2017
Tidslinje (18)
-
TANDLÆGERNE TORVET ApS (Nu: Torvegade 5C 23.02.2017 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 14.11.2023
Registreringsdato: 14.11.2023 -
URBACH ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2017
Registreringsdato: 01.08.2017 -
URBACH ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 31.07.2017
Registreringsdato: 31.07.2017
Blå bog (fortsat)
Hanne har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
01.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
27.06.2007 - 14.11.2023
Reel ejer
01.07.2016 - 14.11.2023
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
27.01.2017 - 07.03.2022
Direktør
27.01.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.03.2022 - 24.04.2022
Reel ejer
25.04.2022 - 19.06.2023
Reel ejer
20.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 54,97% -
Ejer
04.04.2016 - 31.07.2017
Reel ejer
12.07.2017 - Stadig aktiv
Ejer
01.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
11.01.2017 - 31.01.2017
Ejer
01.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via Bach Dental Holding ApS
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor URBACH ApS kunne offentliggøre et overskud på 11.549' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor TANDLÆGERNE TORVET ApS (Nu: Torvegade 5C 23.02.2017 ApS) kunne offentliggøre et underskud på 1.231' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.869' DKK (URBACH ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.764' DKK (Hvid Dental A/S (Nu: Oris Tandlægerne A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 55.712' DKK (URBACH ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -204' DKK (Tandlæge Hanne Bach Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Hanne' netværk er Søren Bach.