Lars Boldt Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1991 (33 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Sonomax-Nordic v/Lars Boldt Rasmussen (Ejer) |
Største overskud: | 1.316' DKK J&B HOLDING ApS (2016) |
Største underskud: | -2.366' DKK DANSKE UNIPOL A/S (2016) |
Største egenkapital: | 5.212' DKK SOUNDSHIP A/S (Nu: SOUNDEAR A/S) (2021) |
Største gæld: | 9.693' DKK J&B HOLDING ApS (2015) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos SOUNDSHIP A/S (Nu: SOUNDEAR A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af SOUNDEAR A/S (26 år 2 måneder) |
Seed: 527799944
Karrieren som leder startede i 1991 ved Sonomax-Nordic v/Lars Boldt Rasmussen (tidligere L. B. TRADING & CONSULT LARS BOLDT) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Lars Boldt Rasmussen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Lars i 22 år 6 måneder, før stoppet den 26. marts 2014.
Virksomheden opererede indenfor ikke-specialiseret engroshandel. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 26. marts 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Alfa-Gruppen ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
LABORA Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SOUNDEAR A/S
Via LABORA Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Alfa-Gruppen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.08.2020 -
SOUNDEAR A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.07.1998 -
LABORA Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.10.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
SOUNDEAR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.06.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (22)
-
J&B HOLDING ApS (0%)
Er ikke længere ejerDato: 09.10.2023
Registreringsdato: 09.10.2023 -
LABORA Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.10.2023
Registreringsdato: 09.10.2023 -
J&B HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.10.2023
Registreringsdato: 09.10.2023
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
09.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
15.07.1998 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
15.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.10.1997 - 09.10.2023
Ejerandel: 0% -
Bestyrelsesmedlem
18.02.2016 - 15.01.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Boldt Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LABORA Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.751' DKK. Gennem holdingselskabet LABORA Holding ApS har Lars derfor også andele i SOUNDEAR A/S (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Lars Boldt Rasmussen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor J&B HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 1.316' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor J&B HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 875' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.159' DKK (SOUNDSHIP A/S (Nu: SOUNDEAR A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 106' DKK (DANSKE UNIPOL A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.652' DKK (SOUNDSHIP A/S (Nu: SOUNDEAR A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -997' DKK (DANSKE UNIPOL A/S).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Ole Juhl.