Anne Mette Høffner
Erhvervsaktiv siden: | 15. nov. 1995 (28 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Registreret revisor Mette Storgaard Høffner (Ejer) |
Største overskud: | 29.403' DKK N'AGE ApS (2021-22) |
Største underskud: | -3.340' DKK K/S M.D. MADSENSVEJ 14-16. ALLERØD (2018) |
Største egenkapital: | 25.539' DKK K/S INDUSTRIPARKEN II, BALLERUP (2019) |
Største gæld: | 28.209' DKK TRAPCO ApS (2014) |
Flest årsværk: | 46 årsværk hos N'AGE ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Registreret revisor Mette Storgaard Høffner (28 år 10 måneder) |
Seed: 1782552587
Karrieren I Danmark startede i 1995 i Registreret revisor Mette Storgaard Høffner (tidligere Mette Storgaard) i rollen som Ejer, Stifter og Bestyrelsesmedlem. Virksomheden blev alene stiftet af Anne Mette Høffner og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer, Stifter og Bestyrelsesmedlem har Anne nu bestreddet i 28 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen bogføring og revision: skatterådgivning.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Registreret revisor Mette Storgaard Høffner
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
Registreret revisor Mette Storgaard Høffner
Bestyrelsesmedlem (Revisionsvirksomhedleder)Indtrådt: 02.03.2010
Tidslinje (86)
-
TRAPCO ApS
Removed as auditorDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023 -
VILSTRUP FINANS ApS
Removed as auditorDato: 27.03.2023
Registreringsdato: 27.03.2023 -
K/S INDUSTRIPARKEN II, BALLERUP
Removed as auditorDato: 31.01.2022
Registreringsdato: 31.01.2022
Blå bog (fortsat)
Anne har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Revisor
01.07.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Revisor
01.07.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.11.1995 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
02.03.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Revisor
21.11.2001 - 15.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Revisor
18.12.2001 - 27.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.369' DKK (LM PROJECTS ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 234' DKK (TRAPCO ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 21.579' DKK (HELOMA ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -935' DKK (SS INTERNATIONAL ApS UNDER STIFTELSE (Nu: SSI ApS)).