Torben Steen Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 15. dec. 1990 (33 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | FAIRWIND EJENDOMSINVEST V I/S (Ejer) |
Største overskud: | 7.819' DKK TORBEN STEEN HANSEN HOLDING ApS (2019) |
Største underskud: | -4.140' DKK BK Partner ApS (2018) |
Største egenkapital: | 19.406' DKK TORBEN STEEN HANSEN HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 48.987' DKK SOLBJERGVEJ 3 ApS (2015) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos BUTIKSKOMPAGNIET KØBENHAVN ApS (Nu: Selskabet af 01.08.2024 ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af MIAV HOLDING ApS (23 år 5 måneder) |
Seed: 581206631
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1990 hos FAIRWIND EJENDOMSINVEST V I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Henrik Ottensten, Henrik Lyppert, Klaus Erik Gude, Mogens Brinck Vikstrøm, William Grahn, Per-Ola Thorius at Torben Steen Hansen stiftede FAIRWIND EJENDOMSINVEST V I/S den dag i december 1990. Titlen som Ejer og Stifter bestred Torben i 20 år, før stoppet d. 31. december 2010.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TORBEN STEEN HANSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Reali ApS
Via TORBEN STEEN HANSEN HOLDING ApS -
Selskabet af 01.08.2024 ApS UNDER KONKURS
Via TORBEN STEEN HANSEN HOLDING ApS -
TSH EJENDOM ApS
Via TORBEN STEEN HANSEN HOLDING ApS -
Anpartsselskabet af 01.11.2022
Via TORBEN STEEN HANSEN HOLDING ApS -
MIAV HOLDING ApS
Via TORBEN STEEN HANSEN HOLDING ApS
Direktørposter (5)
-
MIAV HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.10.2011 -
Reali ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2017 -
TORBEN STEEN HANSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.03.2014 -
TSH EJENDOM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.07.2014 -
Anpartsselskabet af 01.11.2022
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.05.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
SOLBJERGVEJ 3 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.03.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (53)
-
BUTIKSKOMPAGNIET KØBENHAVN ApS (Nu: Selskabet af 01.08.2024 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 04.09.2024
Registreringsdato: 04.09.2024 -
BUTIKSKOMPAGNIET ApS (Nu: Selskabet af 01.08.2024 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.09.2024
Registreringsdato: 04.09.2024 -
Respace.dk ApS (Nu: Selskabet af 01.09.2022 Aps)
Fratrådt som direktørDato: 26.08.2022
Registreringsdato: 26.08.2022
Blå bog (fortsat)
Torben har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
08.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
04.07.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
18.03.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
11.03.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
08.02.2010 - 04.09.2024
Reel ejer
08.02.2010 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
31.01.2011 - 18.05.2017
Bestyrelsesmedlem
30.09.2019 - 04.09.2024
Ejerandel: 100%
Torben Steen Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TORBEN STEEN HANSEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 19.406' DKK. Gennem holdingselskabet TORBEN STEEN HANSEN HOLDING ApS har Torben derfor også andele i Reali ApS (33.34-49.99%), Selskabet af 01.08.2024 ApS (100%), TSH EJENDOM ApS (100%), Anpartsselskabet af 01.11.2022 (100%) samt MIAV HOLDING ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Torben Steen Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor TORBEN STEEN HANSEN HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 7.819' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor BK Partner ApS kunne fremvise et underskud på 4.140' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7.060' DKK (HCS 207 ApS (Nu: MIAV HOLDING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.651' DKK (RESTAURANTFINANS ApS (Nu: Reali ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.406' DKK (TORBEN STEEN HANSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.589' DKK (RESTAURANTFINANS ApS (Nu: Reali ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Filip Mathias Fabricius Hesselholt.