Børge Strandfelt
Karrieren startede hos: | FINANCIERINGSAKTIESELSKABET AF 23. MAJ 1953 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.084' DKK EKADAN A/S (2019) |
Største underskud: | -3.788' DKK EKADAN A/S (2018) |
Største egenkapital: | 114.385' DKK EKADAN A/S (2017) |
Største gæld: | 11.086' DKK EKA EJENDOMSMÆGLERNES KAPITALFORMIDLING A/S (Nu: EKADAN-EJENDOMME A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos EJENDOMSMÆGLERSELSKABET HJORT PARTNERE ApS (2017) |
Seed: 102772516
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor for flere år siden ved FINANCIERINGSAKTIESELSKABET AF 23. MAJ 1953 med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Børge Strandfelt i 39 år, før stoppet den 9. juni 1992.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1994 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 21. juni 1994.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
B. STRANDFELT HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
EJENDOMSMÆGLERFIRMAET STRANDFELT A/S
Via B. STRANDFELT HOLDING ApS -
Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt Glostrup A/S
Via B. STRANDFELT HOLDING ApS -
Sunred ApS
Via B. STRANDFELT HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
B. STRANDFELT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.05.1999 -
Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt Glostrup A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.12.2018 -
Sunred ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.01.2022
Bestyrelsesposter (2)
-
EJENDOMSMÆGLERFIRMAET STRANDFELT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.1998 -
Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt Glostrup A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.12.2018
Tidslinje (35)
-
Monte Enterprise ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.05.2023
Registreringsdato: 24.05.2023 -
Sunred ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.01.2022
Registreringsdato: 20.01.2022 -
Monte Enterprise ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.09.2021
Registreringsdato: 16.09.2021
Blå bog (fortsat)
Børge har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 71 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
05.05.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
20.01.2022 - 14.03.2024
Direktør
20.01.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
16.09.2021 - 24.05.2023
Ejerandel: 50% -
Direktør
26.06.1998 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
26.06.1998 - Stadig aktiv
Reel ejer
04.06.2015 - 15.05.2023
Reel ejer
16.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
13.03.2015 - 30.12.2018
Reel ejer
22.02.2017 - 30.12.2018
Reel ejer
31.12.2018 - 01.01.2020
Direktør og Bestyrelsesmedlem
31.12.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Børge Strandfelt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn B. STRANDFELT HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8.672' DKK. Igennem holdingselskabet B. STRANDFELT HOLDING ApS har Børge derfor også ejerandele i EJENDOMSMÆGLERFIRMAET STRANDFELT A/S (100%), Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt Glostrup A/S (50-66.65%) og Sunred ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Børge Strandfelt, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Børge Strandfelt har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved EJENDOMSMÆGLERFIRMAET STRANDFELT A/S der præsenterede et overskud på 4.938' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved HOLDINGSELSKABET HJORT PARTNERE ApS (Nu: OA Ejendomsservice og - administration ApS) der præsenterede et underskud på 1.819' DKK.
Børge har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 39 år fra 1953 til 1992 hos FINANCIERINGSAKTIESELSKABET AF 23. MAJ 1953.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 715' DKK (EJENDOMSMÆGLERSELSKABET HJORT PARTNERE ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.016' DKK (EKA EJENDOMSMÆGLERNES KAPITALFORMIDLING A/S (Nu: EKADAN-EJENDOMME A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 43.476' DKK (EKADAN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.861' DKK (HOLDINGSELSKABET HJORT PARTNERE ApS (Nu: OA Ejendomsservice og - administration ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Børge' netværk er Zoran Rajovic.