Pia Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 27. jun. 1988 (36 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | FARMLEASE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 7.856' DKK HEGELA HOLDING ApS (2020) |
Største underskud: | -531' DKK Langebjergvænget ApS (2021) |
Største egenkapital: | 50.180' DKK HEGELA HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 43.199' DKK HEGELA ApS (Nu: HEGELA ERHVERVSUDLEJNING ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos HEGELA ApS (Nu: HEGELA ERHVERVSUDLEJNING ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af HEGELA ERHVERVSUDLEJNING ApS (21 år 5 måneder) |
Seed: 1146053960
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1988 ved FARMLEASE ApS med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Pia Larsen i 8 år 11 måneder, før stoppet den 17. juni 1997.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1997 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 17. juni 1997.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HEGELA HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
HEGELA ERHVERVSUDLEJNING ApS
Via HEGELA HOLDING ApS -
A/S JYLLINGE BUTIKSCENTER
Via HEGELA ERHVERVSUDLEJNING ApS -
Langebjergvænget ApS
Via HEGELA HOLDING ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
HEGELA ERHVERVSUDLEJNING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.05.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
Stine Invest ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 02.09.2021
Registreringsdato: 02.09.2021 -
RSL Invest Valby ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 02.09.2021
Registreringsdato: 02.09.2021 -
Mie Invest ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 02.09.2021
Registreringsdato: 02.09.2021
Blå bog (fortsat)
Pia har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.05.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
12.07.2018 - 01.07.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
12.07.2018 - 02.01.2022
Reel ejer
03.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
26.08.2021 - 02.09.2021
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
23.08.2021 - 02.09.2021
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor HEGELA HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 7.856' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor RSL Invest Valby ApS kunne offentliggøre et underskud på 43' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.413' DKK (HEGELA HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 50.180' DKK (HEGELA HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.701' DKK (RSL Invest Valby ApS).
En af de forbindelser som går igen i Pia' netværk er Poul Erik Skou Larsen.