Jens Christian Egholm Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1992 (32 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | NILFISK-EGHOLM A/S (Direktør) |
Største overskud: | 126.714' DKK K/S WINDPARK KUTZLEBEN II-6 (2023) |
Største underskud: | -8.808' DKK EGHOLM CONSTRUCTION ApS, LEMVIG (2020) |
Største egenkapital: | 77.112' DKK EGHOLM HANDLING ApS, LEMVIG (2023) |
Største gæld: | 83.588' DKK VEN-TO ApS (2023) |
Flest årsværk: | 330 årsværk hos VEN-TO ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af EGHOLM EJENDOMME ApS (24 år 7 måneder) |
Seed: 812720735
Det startede for alvor en dag i 1992 hos NILFISK-EGHOLM A/S (tidligere EGHOLM MASKINER A/S) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Jens Christian Egholm Jensen i 6 år 8 måneder, før stoppet d. 21. december 1998.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 25. juni 2012.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
EGHOLM HANDLING ApS, LEMVIG
Ejerandel: 100% -
Jens Chr Egholm Landbrug
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (27)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET KUTZLEBEN II-6 ApS
Via EGHOLM HANDLING ApS, LEMVIG -
K/S WINDPARK KUTZLEBEN II-6
Via KOMPLEMENTARSELSKABET KUTZLEBEN II-6 ApS -
E4 ApS
Via EGHOLM HANDLING ApS, LEMVIG -
EGHOLM EJENDOMME ApS
Via EGHOLM HANDLING ApS, LEMVIG -
OBTON ITALIEN A/S
Via EGHOLM HANDLING ApS, LEMVIG -
KOMPLEMENTARSELSKABET OBTON ITALIEN II ApS
Via OBTON ITALIEN A/S -
P/S OBTON ITALIEN II
Via KOMPLEMENTARSELSKABET OBTON ITALIEN II ApS -
Obton Solenergi Fond 1 Master P/S
Via P/S OBTON ITALIEN II -
Lombardo PV Komplementaranpartsselskab
Via Obton Solenergi Fond 1 Master P/S -
K/S Lombardo PV
Via Lombardo PV Komplementaranpartsselskab -
Obton Solenergi Suntaly Komplementaranpartsselskab
Via K/S Lombardo PV -
K/S Obton Solenergi Suntaly
Via Obton Solenergi Suntaly Komplementaranpartsselskab -
ApS OpCo HoldCo All
Via Obton Solenergi Fond 1 Master P/S -
ApS OpCo HoldCo Primo
Via ApS OpCo HoldCo All -
ApS OpCo HoldCo Secondo
Via ApS OpCo HoldCo All -
ApS OpCo HoldCo R.E.
Via ApS OpCo HoldCo All -
ApS OpCo HoldCo Fusion
Via ApS OpCo HoldCo All -
Lombardo PV Secondo Komplementaranpartsselskab
Via Obton Solenergi Fond 1 Master P/S -
K/S Lombardo PV Secondo
Via Lombardo PV Secondo Komplementaranpartsselskab -
Obton REIT Secondo Komplementaranpartsselskab
Via K/S Lombardo PV Secondo -
P/S Obton REIT Secondo
Via Obton REIT Secondo Komplementaranpartsselskab -
K/S Obton REIT Terzo
Via K/S Lombardo PV Secondo -
Egholm A/S
Via EGHOLM HANDLING ApS, LEMVIG -
Egholm Junior ApS
Via EGHOLM HANDLING ApS, LEMVIG -
Egholm Gruppen, Lemvig ApS
Via EGHOLM HANDLING ApS, LEMVIG -
Dansk WI Samling ApS UNDER KONKURS
Via EGHOLM HANDLING ApS, LEMVIG -
Egholm Gruppen 2 ApS
Via EGHOLM HANDLING ApS, LEMVIG
Direktørposter (7)
-
EGHOLM HANDLING ApS, LEMVIG
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.08.2002 -
E4 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.03.2007 -
EGHOLM EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2000 -
Egholm A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.10.2018 -
Egholm Junior ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2019 -
Egholm Gruppen, Lemvig ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2019 -
Egholm Gruppen 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.10.2023
Bestyrelsesposter (5)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET KUTZLEBEN II-6 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.11.2005 -
LEMVIG INDKØBSFORENING F.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.12.2008 -
K/S WINDPARK KUTZLEBEN II-6
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.11.2005 -
INELCO GRINDERS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.04.2018 -
Egholm A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.10.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (42)
-
Egholm Gruppen 2 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.10.2023
Registreringsdato: 17.10.2023 -
JKLAB K/S
Fratrådt som direktørDato: 04.01.2023
Registreringsdato: 04.01.2023 -
Egholm Junior ApS (90-99.99%)
Er ikke længere ejerDato: 13.12.2019
Registreringsdato: 13.12.2019
Blå bog (fortsat)
Jens har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
17.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via EGHOLM HANDLING ApS, LEMVIG -
Bestyrelsesmedlem
13.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
12.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
18.12.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
25.11.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager Via KOMPLEMENTARSELSKABET KUTZLEBEN II-6 ApS
Jens Christian Egholm Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn EGHOLM HANDLING ApS, LEMVIG (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 77.112' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne Egholm Junior ApS (10%) samt Egholm Gruppen, Lemvig ApS (22%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Jens Christian Egholm Jensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor Egholm 2018 A/S (Nu: Egholm A/S) kunne offentliggøre et overskud på 32.299' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor EGHOLM HANDLING ApS, LEMVIG kunne offentliggøre et underskud på 5.445' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 126.714' DKK (K/S WINDPARK KUTZLEBEN II-6).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET KUTZLEBEN II-6 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 77.112' DKK (EGHOLM HANDLING ApS, LEMVIG).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 75' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET KUTZLEBEN II-6 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Kaj Egholm Jensen.