Ulrik Bo Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 9. sep. 1996 (28 år) |
Karrieren startede hos: | ULRIK LARSEN & CO (Ejer) |
Største overskud: | 118.074' DKK FALCON SOCIAL ApS (Nu: Falcon.io ApS) (2023) |
Største underskud: | -215.384' DKK Falcon.io Holdings ApS (2023) |
Største egenkapital: | 293.273' DKK Falcon.io Holdings ApS (2022) |
Største gæld: | 695.142' DKK Falcon.io Holdings ApS (2023) |
Flest årsværk: | 203 årsværk hos FALCON SOCIAL ApS (Nu: Falcon.io ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af THE SILENT CROONER ApS (19 år 7 måneder) |
Seed: 1860013978
Det begyndte den dag i 1996 ved ULRIK LARSEN & CO i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Ulrik Bo Larsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Ulrik i 4 år 6 måneder, før fratrædelsen den 31. marts 2001.
Virksomheden opererede indenfor branchen kurertjeneste og udbringning af dagblade. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. marts 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
THE SILENT CROONER ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Layerise ApS
Via THE SILENT CROONER ApS -
Mill Creek ApS
Via THE SILENT CROONER ApS
Direktørposter (2)
-
THE SILENT CROONER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.02.2005 -
Mill Creek ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.03.2023
Bestyrelsesposter (3)
-
Viio Technologies ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2023 -
Growblocks ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.10.2021 -
Layerise ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.09.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (32)
-
FALCON SOCIAL ApS (Nu: Falcon.io ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.03.2024
Registreringsdato: 12.03.2024 -
Falcon.io Holdings ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.12.2023
Registreringsdato: 18.12.2023 -
Falcon.io Holdings ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.06.2023
Registreringsdato: 16.06.2023
Blå bog (fortsat)
Ulrik har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
28.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.09.2020 - Stadig aktiv
Ejer
29.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via THE SILENT CROONER ApS -
Direktør
08.12.2010 - 16.06.2023
Bestyrelsesmedlem
19.06.2012 - 12.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Ulrik Bo Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn THE SILENT CROONER ApS (ejer lige nu 80%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 103.517' DKK. Gennem sit holdingselskab THE SILENT CROONER ApS har Ulrik dermed også andele i Layerise ApS (20-24.99%) og Mill Creek ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Ulrik Bo Larsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor FALCON SOCIAL ApS (Nu: Falcon.io ApS) landede et overskud på 118.074' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Falcon.io Holdings ApS landede et underskud på 215.384' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 118.074' DKK (FALCON SOCIAL ApS (Nu: Falcon.io ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 215.384' DKK (Falcon.io Holdings ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 164.842' DKK (FALCON SOCIAL ApS (Nu: Falcon.io ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -11.240' DKK (Viio Technologies ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ulrik' netværk er Jonathan Lucas Becker.