Roland Boldt
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1982 (42 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | TØRRING AUTO LAK V/ROLAND BOLDT (Ejer) |
Største overskud: | 587' DKK TØRRING AUTOLAK A/S (2014) |
Største underskud: | -524' DKK ROLAND BOLDT HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 2.480' DKK ROLAND BOLDT HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 2.119' DKK TØRRING AUTOLAK A/S (2014) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos TØRRING AUTOLAK A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af ROLAND BOLDT HOLDING ApS (21 år 4 måneder) |
Seed: 1975045843
Karrieren som leder begyndte den dag i 1982 ved TØRRING AUTO LAK V/ROLAND BOLDT i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Roland Boldt der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Roland i 20 år 7 måneder, før fratrædelsen den 31. august 2002.
Virksomheden opererede indenfor branchen autolakererier. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. august 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ROLAND BOLDT HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Colorcable ApS
Via ROLAND BOLDT HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
ROLAND BOLDT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.05.2003
Bestyrelsesposter (1)
-
TØRRING AUTOLAK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.05.2017
Tidslinje (9)
-
TØRRING AUTOLAK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.05.2017
Registreringsdato: 18.05.2017 -
TØRRING AUTOLAK A/S
Fratrådt som direktørDato: 25.04.2016
Registreringsdato: 25.04.2016 -
TØRRING AUTOLAK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.04.2016
Registreringsdato: 25.04.2016
Blå bog (fortsat)
Roland har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 42 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
14.05.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
28.06.2002 - 25.04.2016
Bestyrelsesmedlem
18.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1982 - 31.08.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor TØRRING AUTOLAK A/S landede et overskud på 587' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor ROLAND BOLDT HOLDING ApS landede et underskud på 524' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 415' DKK (TØRRING AUTOLAK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.056' DKK (ROLAND BOLDT HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.000' DKK (TØRRING AUTOLAK A/S).
En af de forbindelser som går igen i Roland' netværk er Klaus Boldt.