John Burmølle Andersen
Karrieren startede hos: | BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKAB AF 5. DECEMBER 1972 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Seed: 1820517741
Erhvervskarrieren startede for alvor for nu meget længe siden i BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKAB AF 5. DECEMBER 1972 A/S (tidligere BYGGE- & INVESTERINGSAKTIESELSKABET AF 5.12.1972) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred John Burmølle Andersen i 18 år 1 måned, før fratrædelsen d. 29. januar 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 20. januar 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RANDERS TRAILER V/JOHN ANDERSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
BYGGE- & INVESTERINGSAKTIESELSKABET AF 5.12.1972 (Nu: BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKAB AF 5. DECEMBER 1972 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.01.1991
Registreringsdato: 29.01.1991 -
RANDERS TRAILER V/JOHN ANDERSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.1989
Registreringsdato: 01.02.1989 -
BYGGE- & INVESTERINGSAKTIESELSKABET AF 5.12.1972 (Nu: BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKAB AF 5. DECEMBER 1972 A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.12.1972
Registreringsdato: 05.12.1972
Blå bog (fortsat)
John har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 51 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.02.1989 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
05.12.1972 - 29.01.1991
Ejerandel: Intet ejerskab