Michael Brostrøm
Karrieren startede hos: | PLEJEHJEMSGRUPPEN AF 1960 A/S (Direktør) |
Største overskud: | 45.810' DKK PLEJEHJEMSGRUPPEN AF 1960 A/S (2022) |
Største underskud: | -32.609' DKK BAV Seniorbolig P/S (2022) |
Største egenkapital: | 203.272' DKK PLEJEHJEMSGRUPPEN AF 1960 A/S (2022) |
Største gæld: | 271.151' DKK PLEJEHJEMSGRUPPEN AF 1960 A/S (2014) |
Flest årsværk: | 680 årsværk hos OK-FONDEN (2021) |
Seed: 352912937
Karrieren som leder begyndte for alvor for mange år siden hos PLEJEHJEMSGRUPPEN AF 1960 A/S som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Michael Brostrøm i 45 år 11 måneder, inden stoppet den 20. maj 2008.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 2.685' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (48)
-
LUNDEHAVE A/S (100%)
Er ikke længere ejerDato: 14.03.2024
Registreringsdato: 14.03.2024 -
LUNDEHAVE A/S UNDER STIFTELSE (Nu: LUNDEHAVE A/S)
Fratrådt som direktørDato: 14.03.2024
Registreringsdato: 14.03.2024 -
LUNDEHAVE A/S UNDER STIFTELSE (Nu: LUNDEHAVE A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.03.2024
Registreringsdato: 14.03.2024
Blå bog (fortsat)
Michael har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 62 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
03.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
24.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
24.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Direktør
10.06.2002 - 14.03.2024
Ejer
31.12.2014 - 14.03.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.2021 - 23.05.2023
Ejerandel: 90%
Michael Brostrøm har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos PLEJEHJEMSGRUPPEN AF 1960 A/S der præsenterede et overskud på 45.810' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos OK-FONDEN der præsenterede et underskud på 23.738' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 9 måneder fra 2002 til 2024 hos LUNDEHAVE A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.685' DKK (PLEJEHJEMSGRUPPEN AF 1960 A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 23.738' DKK (OK-FONDEN).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 158.559' DKK (PLEJEHJEMSGRUPPEN AF 1960 A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -50.223' DKK (BAV Seniorbolig P/S).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Paul Erik Marzellino Weidemann.