Carsten Kejlstrup Ottesen
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET DEH AF 19. JUNI 1989 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.367' DKK INNO CONSULT & INVEST ApS (2020) |
Største underskud: | -7.965' DKK DAC DANISH AIR CONTRACTORS & MARKETING ApS (Nu: Oboya Danmark A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 12.118' DKK EJENDOMSSELSKABET VESTERGÅRDSVEJ 12-14, NÆSTVED A/S (2020) |
Største gæld: | 24.650' DKK DAC DANISH AIR CONTRACTORS & MARKETING ApS (Nu: Oboya Danmark A/S) (2018) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos DAC DANISH AIR CONTRACTORS & MARKETING ApS (Nu: Oboya Danmark A/S) (2018) |
Seed: 1061098470
Karrieren som erhvervsperson begyndte for nu flere år siden ved AKTIESELSKABET DEH AF 19. JUNI 1989 (tidligere DANSK EL-VARME INDUSTRI A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Carsten Kejlstrup Ottesen i 15 år 10 måneder, før fratrædelsen den 1. september 1988.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1993 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 26. oktober 1993.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMSSELSKABET VESTERGÅRDSVEJ 12-14, NÆSTVED A/S
Ejerandel: 10-14.99%
Repræsentant (1)
-
The Kingdom of Denmark Chapter of Safari Club International
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 02.03.2022
Tidslinje (74)
-
INNO CONSULT & INVEST ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 07.10.2022
Registreringsdato: 07.10.2022 -
INNO CONSULT & INVEST ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.08.2022
Registreringsdato: 18.08.2022 -
The Kingdom of Denmark Chapter of Safari Club International
Tilknyttet som repræsentantDato: 02.03.2022
Registreringsdato: 02.03.2022
Blå bog (fortsat)
Carsten har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 51 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
02.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
20.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter, Direktør og Ejer
30.01.1997 - 07.10.2022
Bestyrelsesmedlem
09.01.2006 - 18.10.2018
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
16.01.2007 - 29.03.2018
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
29.09.2009 - 19.02.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor INNO CONSULT & INVEST ApS landede et overskud på 10.367' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor INNO CONSULT & INVEST ApS landede et underskud på 4.027' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Steen Sandgaard.