Daniel Niels Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 29. mar. 1999 (25 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | NN Reklame (Ejer) |
Største overskud: | 927' DKK UrHandleren ApS (2019) |
Største underskud: | -9.400' DKK UrHandleren ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.312' DKK UrHandleren ApS (2019) |
Største gæld: | 28.169' DKK UrHandleren ApS (2023) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos UrHandleren ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af NN Reklame (15 år 9 måneder) |
Seed: 1912473493
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1999 hos NN Reklame (tidligere ANNOMEO MARKETING V/DANIEL NIELSEN) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Daniel Niels Nielsen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Daniel i 15 år 9 måneder, før stoppet d. 31. december 2014.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen reklamebureauer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NIELS NIELSEN & CO ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
DANSK LUKSUS ApS
Via NIELS NIELSEN & CO ApS -
SKOLEREKLAME ApS
Via NIELS NIELSEN & CO ApS -
UrHandleren ApS
Via NIELS NIELSEN & CO ApS
Direktørposter (3)
-
UrHandleren ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.12.2020 -
NIELS NIELSEN & CO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.07.2013 -
DANSK LUKSUS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (21)
-
DANSK LUKSUS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.02.2022
Registreringsdato: 01.02.2022 -
DANSK LUKSUS ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.11.2021
Registreringsdato: 02.11.2021 -
UrHandleren ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.12.2020
Registreringsdato: 11.12.2020
Blå bog (fortsat)
Daniel har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
24.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
13.03.2018 - 09.02.2022
Direktør
11.12.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Bestyrelsesmedlem
24.07.2013 - 02.11.2021
Reel ejer
13.03.2018 - Stadig aktiv
Direktør
01.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
23.01.2015 - 13.01.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
11.02.2015 - Stadig aktiv
Ejer
04.03.2015 - 29.10.2015
Reel ejer
01.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor UrHandleren ApS kunne fremvise et overskud på 308' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor UrHandleren ApS kunne fremvise et underskud på 9.400' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 9.400' DKK (UrHandleren ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 77' DKK (DANSK LUKSUS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -6.920' DKK (UrHandleren ApS).
En af de forbindelser som går igen i Daniel' netværk er Nicolai Hommelhoff.