Bjarne Bukdahl
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1998 (26 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | INTERESSENTSKABET AFD. 1/7 1998 (Ejer) |
Største overskud: | 1.951' DKK TH-GRUPPEN A/S (2021-22) |
Største underskud: | -1.868' DKK K/S PIER AVENUE (2015) |
Største egenkapital: | 3.676' DKK TH-GRUPPEN A/S (2021-22) |
Største gæld: | 49.837' DKK K/S PIER AVENUE (2015) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos TH-GRUPPEN A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af BB Consulting v/Bjarne Bukdahl (26 år 3 måneder) |
Seed: 1196724454
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1998 hos INTERESSENTSKABET AFD. 1/7 1998 med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Preben Daugaard, Flemming Hebsgaard, Jesper Poulsen, Frank Thinggaard at Bjarne Bukdahl stiftede INTERESSENTSKABET AFD. 1/7 1998 den dag i juli 1998. Titlen som Ejer og Stifter bestred Bjarne i 6 måneder, før stoppet d. 31. december 1998.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen skadesforsikringsvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1998 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 1998.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ApS PIER AVENUE KOMPLEMENTAR
Ejerandel: 10-14.99% -
BB Consulting v/Bjarne Bukdahl
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S PIER AVENUE
Via ApS PIER AVENUE KOMPLEMENTAR
Tidslinje (35)
-
Bukdahl Holding 2019 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 28.09.2023
Registreringsdato: 28.09.2023 -
Bukdahl Holding 2019 ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023 -
Fiindme ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.05.2022
Registreringsdato: 24.05.2022
Blå bog (fortsat)
Bjarne har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
28.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
01.07.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
02.03.2019 - 28.09.2023
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
04.03.2019 - 31.10.2021
Ejer
04.03.2019 - 01.11.2021
Direktør
04.03.2019 - 31.12.2021
Bestyrelsesmedlem
04.03.2019 - 24.05.2022
Reel ejer
01.11.2021 - 07.11.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
20.02.2019 - 13.11.2020
Bestyrelsesmedlem
05.03.2019 - 07.10.2020
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor ApS PIER AVENUE KOMPLEMENTAR kunne offentliggøre et overskud på 12' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor K/S PIER AVENUE kunne offentliggøre et underskud på 1.868' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 1.768' DKK (TH-GRUPPEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 3.609' DKK (TH-GRUPPEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -170' DKK (K/S PIER AVENUE).
En af de forbindelser som går igen i Bjarne' netværk er Thomas Sylvestersen.