Henrik Pind Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1993 (31 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | HENRIK PIND HANSEN (Ejer) |
Største overskud: | 461' DKK Skovridergård øko IVS (Nu: Skovridergård øko ApS) (2021) |
Største underskud: | -657' DKK Skovridergård øko IVS (Nu: Skovridergård øko ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 263' DKK Skovridergård øko IVS (Nu: Skovridergård øko ApS) (2023) |
Største gæld: | 1.745' DKK Skovridergård øko IVS (Nu: Skovridergård øko ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af HENRIK PIND HANSEN (25 år 9 måneder) |
Seed: 1125370607
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1993 ved HENRIK PIND HANSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Henrik Pind Hansen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Henrik i 25 år 9 måneder, før fratrædelsen den 22. november 2018.
Virksomheden opererede indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 22. november 2018.
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
HENRIK PIND HANSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 22.11.2018
Registreringsdato: 22.11.2018 -
Skovridergård øko IVS (Nu: Skovridergård øko ApS)
Fratrådt som direktørDato: 05.10.2018
Registreringsdato: 05.10.2018 -
Skovridergård øko IVS (Nu: Skovridergård øko ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 26.09.2018
Registreringsdato: 26.09.2018
Blå bog (fortsat)
Henrik har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
01.06.2023 - 22.05.2024
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
29.11.2017 - 07.04.2019
Ejerandel: Er reel ejer som direktionsmedlem -
Stifter og Ejer
01.02.1993 - 22.11.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Reel ejer og Direktør
20.07.2018 - 05.10.2018
Ejer
20.07.2018 - 26.09.2018
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor Skovridergård øko IVS (Nu: Skovridergård øko ApS) fremviste et underskud på 460' DKK.