Ken Bo Heddinge
Erhvervsaktiv siden: | 8. jun. 2001 (23 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Design-Mommerce Ken Heddinge/Dan Hansen (Ejer) |
Største overskud: | 1.683' DKK KEN HEDDINGE ApS (2023) |
Største underskud: | -133' DKK KEN HEDDINGE ApS (2022) |
Største egenkapital: | 3.199' DKK KEN HEDDINGE ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af KEN HEDDINGE HOLDING ApS (14 år 5 måneder) |
Seed: 1786294196
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2001 i Design-Mommerce Ken Heddinge/Dan Hansen med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Dan Arsovic Holck-Hansen at Ken Bo Heddinge stiftede Design-Mommerce Ken Heddinge/Dan Hansen den dag i juni 2001. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Ken i 5 måneder, før fratrædelsen d. 26. november 2001.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen formgivning og industrielt design. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 26. november 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KEN HEDDINGE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KEN HEDDINGE ApS
Via KEN HEDDINGE HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
KEN HEDDINGE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.04.2010 -
KEN HEDDINGE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.04.2010
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
OPTIPLUS IVS
Fratrådt som direktørDato: 07.12.2021
Registreringsdato: 07.12.2021 -
Solcellevirksomhed v/Ken Heddinge (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2018
Registreringsdato: 01.01.2018 -
TASKFORCE PROJEKT SMBA
Fratrådt som direktørDato: 30.08.2016
Registreringsdato: 30.08.2016
Blå bog (fortsat)
Ken har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
21.04.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
15.04.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
09.08.2020 - 16.01.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør og Reel ejer
12.02.2015 - 07.12.2021
Ejerandel: 52% -
Ejer
01.03.2013 - 01.01.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ken Bo Heddinge er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KEN HEDDINGE HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.112' DKK. Igennem holdingselskabet KEN HEDDINGE HOLDING ApS har Ken derfor også ejerandele i KEN HEDDINGE ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Ken Bo Heddinge, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor KEN HEDDINGE ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.683' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor KEN HEDDINGE ApS kunne offentliggøre et underskud på 133' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.683' DKK (KEN HEDDINGE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.199' DKK (KEN HEDDINGE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.112' DKK (KEN HEDDINGE HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ken' netværk er Anders Christian Friis.