Lars Kramer
Karrieren startede hos: | JERNBANEGADE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 49.156' DKK GALLERIET SLAGELSE ApS (2021-22) |
Største underskud: | -47.633' DKK PERRON 1 ApS (Nu: APOSTROF PERRON ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 60.079' DKK DANISH RETAIL STORES A/S (2017-18) |
Største gæld: | 240.731' DKK GLOSTRUP STATIONSCENTER ApS (2014) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos NORDIC PARK A/S (2017) |
Seed: 499434253
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor for nu mange år siden hos JERNBANEGADE ApS (tidligere DANSK ERHVERVS RENGØRING A/S) med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Lars Kramer i 27 år 5 måneder, før stoppet d. 23. december 1996.
Dengang var virksomhedens branche indenfor finansieringsvirksomhed i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 8. juni 2007.
Direkte ejede Selskaber (5)
-
BALDERSBUEN 31 ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 25-33.33% -
MAIGÅRDSVEJ ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
I/S NØRREBROGADE 209
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Lars Kramer
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
KVSK ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
K/S MENTOR INVEST 4
Via BALDERSBUEN 31 ApS -
K/S BALDERSBUEN 31
Via BALDERSBUEN 31 ApS -
K/S MAIGÅRDSVEJ 3. FREDERIKSHAVN
Via MAIGÅRDSVEJ ApS
Direktørposter (1)
-
KVSK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.04.1999
Tidslinje (114)
-
SLOTSDAL EJENDOMME ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.09.2023
Registreringsdato: 20.09.2023 -
GALLERIET SLAGELSE ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.09.2023
Registreringsdato: 20.09.2023 -
Kramer Equestrian ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.02.2023
Registreringsdato: 14.02.2023
Blå bog (fortsat)
Lars har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 55 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
31.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Stifter og Ejer
01.09.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
15.04.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.12.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
31.12.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25%
Lars Kramer er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MAIGÅRDSVEJ ApS (ejer pt. 33,33%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 329' DKK. Igennem holdingselskabet MAIGÅRDSVEJ ApS har Lars derfor også ejerandele i K/S MAIGÅRDSVEJ 3. FREDERIKSHAVN (Fuldt ansvarlig deltager).
Udforsk også koncerndiagram for Lars Kramer, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor GALLERIET SLAGELSE ApS kunne offentliggøre et overskud på 49.156' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor GALLERIET SLAGELSE ApS kunne offentliggøre et underskud på 43.709' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 19.691' DKK (HUMLEBÆK CENTER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.968' DKK (NORDIC PARK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 56.888' DKK (HUMLEBÆK CENTER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.177' DKK (VICH 5397 ApS (Nu: APOSTROF LARNI ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Johnny Mikael Bentsen.