Troels Aagaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1989 (34 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | BYG-2011 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 33.943' DKK KBH-INVEST ApS (2016) |
Største underskud: | -16.000' DKK MERCUR OPTIONSINVEST ApS (Nu: Nordrion VII ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 49.589' DKK KBH-INVEST ApS (2020) |
Største gæld: | 52.198' DKK TYSK INVEST ApS (2018) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos KBH-INVEST ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af ØRESTADENS ENTREPRISE ApS (27 år) |
Seed: 987419808
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1989 i BYG-2011 A/S (tidligere KM 441 ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Troels Aagaard i 16 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 12. juli 2006.
Dengang var virksomhedens branche indenfor opførelse af bygninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 27. februar 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KONSULENT- OG SERVICEFIRMAET VBV ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
ØRESTADENS ENTREPRISE ApS
Via KONSULENT- OG SERVICEFIRMAET VBV ApS -
BTB Ejendomme Aps
Via KONSULENT- OG SERVICEFIRMAET VBV ApS -
TINGSTEDET 2A ApS
Via BTB Ejendomme Aps -
Broparken 5 Aps
Via BTB Ejendomme Aps -
Resdal Bakke BTB ApS
Via BTB Ejendomme Aps
Direktørposter (1)
-
KONSULENT- OG SERVICEFIRMAET VBV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.03.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (95)
-
CCC DENMARK ApS (Nu: Aktiv Fritid Danmark ApS)
Fratrådt som direktørDato: 08.02.2018
Registreringsdato: 08.02.2018 -
KONSULENT- OG SERVICEFIRMAET VBV ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2018
Registreringsdato: 01.01.2018 -
EKZ MÜHLACKER ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2014
Registreringsdato: 31.12.2014
Blå bog (fortsat)
Troels har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
31.08.1997 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.06.2021 - 20.08.2021
Reel ejer
21.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Direktør
15.07.2010 - 08.02.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.10.2010 - 31.12.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.12.1998 - 16.09.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
06.01.2000 - 08.10.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Troels Aagaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KONSULENT- OG SERVICEFIRMAET VBV ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.099' DKK. Gennem holdingselskabet KONSULENT- OG SERVICEFIRMAET VBV ApS har Troels derfor også andele i ØRESTADENS ENTREPRISE ApS (50-66.65%) & BTB Ejendomme Aps (25-33.33%).
Udforsk også koncerndiagram for Troels Aagaard, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor KONSULENT- OG SERVICEFIRMAET VBV ApS kunne fremvise et overskud på 1.796' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor KONSULENT- OG SERVICEFIRMAET VBV ApS kunne fremvise et underskud på 279' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.698' DKK (KBH-INVEST ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 874' DKK (MERCUR PROPERTIES HOLDING K/S (Nu: Ejendomsselskabet I K/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 42.050' DKK (KBH-INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.306' DKK (EURO PROPERTIES HOLDINGS ApS (Nu: EURO PROPERTIES HOLDINGS A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Troels' netværk er Birger Kuntkes.