Morten Nordenbæk
Erhvervsaktiv: | 1. jan. 1976 - 31. dec. 2013 |
Karrieren startede hos: | ADV FA J. JØRGENSEN & M. NORDENBÆK I/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 1.057' DKK ApS HVBPD 6 NR. 736 (2013-14) |
Største underskud: | -64' DKK T-HOLDING AF 28.7.1997 A/S (Nu: LANGBALLEGAARD INVEST 3 A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 15.104' DKK ApS HVBPD 6 NR. 736 (2013-14) |
Største gæld: | 4.033' DKK T-HOLDING AF 28.7.1997 A/S (Nu: LANGBALLEGAARD INVEST 3 A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af ADV FA J. JØRGENSEN & M. NORDENBÆK I/S (48 år 8 måneder) |
Seed: 1212369955
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor for længe siden i ADV FA J. JØRGENSEN & M. NORDENBÆK I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Jørgen Otto Jørgensen at Morten Nordenbæk stiftede ADV FA J. JØRGENSEN & M. NORDENBÆK I/S den dag i januar 1976. Hvervet som Ejer og Stifter har Morten nu besiddet i 48 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ADV FA J. JØRGENSEN & M. NORDENBÆK I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (85)
-
ApS HVBPD 6 NR. 736 (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.09.2015
Registreringsdato: 15.09.2015 -
MORTEN NORDENBÆK (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2015
Registreringsdato: 30.06.2015 -
ApS HVBPD 6 NR. 736 (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2015
Registreringsdato: 30.04.2015
Blå bog (fortsat)
Morten har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.1976 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
30.04.2015 - 15.09.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
12.07.1984 - 30.06.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
20.01.2012 - 05.03.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.01.2014 - 06.10.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten har i alt siddet i bestyrelsen hos 38 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 6 måneder fra 1977 til 1994 hos ÆRØ SLAMSUGNING ApS.
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Jørgen Otto Jørgensen.