Stig Gadegaard Vendelbo
Erhvervsaktiv siden: | 15. feb. 1994 (30 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | CADESIGN I/S (Ejer) |
Største overskud: | 6.507' DKK CADESIGN FORM A/S (2021) |
Største underskud: | -3.590' DKK CADESIGN FORM A/S (2019) |
Største egenkapital: | 9.302' DKK CADESIGN FORM A/S (2021) |
Største gæld: | 22.527' DKK CADESIGN FORM A/S (2022) |
Flest årsværk: | 65 årsværk hos CADESIGN FORM A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af CADESIGN I/S (30 år 7 måneder) |
Seed: 1035473389
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1994 i CADESIGN I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Lars Jürgensen at Stig Gadegaard Vendelbo stiftede CADESIGN I/S den dag i februar 1994. Hvervet som Ejer og Stifter har Stig nu besiddet i 30 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
CADESIGN I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Gadegaard Juletræer
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
SGJV Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
CADESIGN HOLDING A/S
Via SGJV Holding ApS -
Cadesign Finance ApS
Via CADESIGN HOLDING A/S -
CADESIGN BASE A/S
Via CADESIGN HOLDING A/S -
MIND GROUP A/S UNDER KONKURS
Via CADESIGN HOLDING A/S -
CADESIGN FORM A/S
Via CADESIGN HOLDING A/S -
DIMENSION DESIGN ApS
Via CADESIGN FORM A/S -
Cadesign Form Partnerholding ApS
Via CADESIGN HOLDING A/S
Direktørposter (1)
-
SGJV Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2017
Bestyrelsesposter (2)
-
CADESIGN HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.12.2006 -
CADESIGN BASE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.09.2019
Tidslinje (29)
-
CADESIGN MIND A/S (Nu: MIND GROUP A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.06.2023
Registreringsdato: 09.06.2023 -
CADESIGN FORM A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.08.2022
Registreringsdato: 23.08.2022 -
CADESIGN FORM A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.05.2020
Registreringsdato: 26.05.2020
Blå bog (fortsat)
Stig har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Direktør og Ejer
14.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
15.02.1994 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
03.05.2007 - 09.06.2023
Ejer
01.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via CADESIGN HOLDING A/S
Stig Gadegaard Vendelbo er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SGJV Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.284' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Cadesign Form Partnerholding ApS (30%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Stig Gadegaard Vendelbo, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor CADESIGN HOLDING A/S landede et overskud på 4.264' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor CADESIGN HOLDING A/S landede et underskud på 2.968' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 598' DKK (CADESIGN BASE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.274' DKK (CADESIGN FORM A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.995' DKK (CADESIGN HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 234' DKK (PROBILE ApS (Nu: Cadesign Finance ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Stig' netværk er Per Lybæk.