Jens Peter Mikkelsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1992 (32 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | NORDEN OLJE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 14.722' DKK NDO SUPPLY A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 89.237' DKK NDO SUPPLY A/S (Nu: STAVERSLUND HOLDING A/S) (2023) |
Største gæld: | 46.356' DKK NDO SUPPLY A/S (2023) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos NDO SUPPLY A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af STAVERSLUND HOLDING A/S (20 år 5 måneder) |
Seed: 1285982875
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1992 i NORDEN OLJE A/S (tidligere SLP NR. 10.827 A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jens Peter Mikkelsen i 9 år 5 måneder, inden stoppet d. 19. december 2001.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor engroshandel med kemiske produkter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 3. august 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
STAVERSLUND HOLDING A/S
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
NDO SUPPLY A/S
Via STAVERSLUND HOLDING A/S -
Johansen & Mikkelsen I/S
Via STAVERSLUND HOLDING A/SIkke offentliggjort
Direktørposter (2)
-
STAVERSLUND HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2004 -
Johansen & Mikkelsen I/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.06.2016
Bestyrelsesposter (2)
-
STAVERSLUND HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.2004 -
NDO SUPPLY A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.11.2012
Ejendomme (3)
Tidslinje (17)
-
STAVERSLUND HOLDING A/S (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.12.2020
Registreringsdato: 28.12.2020 -
STAVERSLUND HOLDING A/S (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 27.12.2020
Registreringsdato: 27.12.2020 -
STAVERSLUND HOLDING A/S (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.09.2019
Registreringsdato: 11.09.2019
Blå bog (fortsat)
Jens har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.04.2016 - Stadig aktiv
Direktør
03.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
08.06.2010 - 30.12.2020
Bestyrelsesmedlem
16.11.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 38,25% -
Stifter og Ejer
01.04.2004 - 27.12.2020
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.04.2004 - Stadig aktiv
Ejer
11.09.2019 - 27.12.2020
Ejer
28.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Stifter og Ejer
01.07.2001 - 30.06.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.1995 - 31.12.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jens Peter Mikkelsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn STAVERSLUND HOLDING A/S (42,5% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 89.237' DKK. Igennem sit holdingselskab STAVERSLUND HOLDING A/S har Jens dermed også ejerandele i NDO SUPPLY A/S (90-99.99%) & Johansen & Mikkelsen I/S (Fuldt ansvarlig deltager).
Du kan også se koncerndiagram for Jens Peter Mikkelsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor NDO SUPPLY A/S (Nu: STAVERSLUND HOLDING A/S) fremviste et overskud på 13.184' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 14.722' DKK (NDO SUPPLY A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 89.237' DKK (NDO SUPPLY A/S (Nu: STAVERSLUND HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 15.896' DKK (Johansen & Mikkelsen I/S).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Louise Højer Mikkelsen.