Christian Lindholm Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 20. feb. 1997 (27 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | CVL HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 13.212' DKK SCP INVEST VI A/S (2021) |
Største underskud: | -7.364' DKK NOGI FINANS ApS (Nu: Qbrick ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 23.833' DKK SCP INVEST VI A/S (2018) |
Største gæld: | 74.564' DKK BEFRO INVEST ApS (2022) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos NOGI FINANS ApS (Nu: Qbrick ApS) (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af CVL INVEST A/S (20 år 7 måneder) |
Seed: 700971808
Det startede i 1997 i CVL HOLDING A/S (tidligere VAGN LARSEN HOLDING, AALBORG A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Christian Lindholm Larsen i 5 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 25. juni 2002.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor finansieringsvirksomhed i øvrigt. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 22. november 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CVL INVEST A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
After Midnight Enterprises ApS
Via CVL INVEST A/S -
C. Larsen & Sons Book Publishing Company ApS
Via CVL INVEST A/S -
OTR Optimum ApS
Via CVL INVEST A/S -
CAFÉSELSKABET SILKEBORG ApS
Via CVL INVEST A/S
Direktørposter (3)
-
CVL INVEST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.01.2004 -
After Midnight Enterprises ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2017 -
C. Larsen & Sons Book Publishing Company ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.05.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
CVL INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.01.2004
Tidslinje (51)
-
CVL ADMINISTRATION ApS (Nu: Fein Coffee ApS)
Fratrådt som direktørDato: 05.07.2021
Registreringsdato: 05.07.2021 -
CVL ADMINISTRATION ApS (Nu: Fein Coffee ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.07.2021
Registreringsdato: 01.07.2021 -
CVL EJENDOMSINVEST A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.10.2018
Registreringsdato: 08.10.2018
Blå bog (fortsat)
Christian har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
08.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
14.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Direktør, Ejer og Bestyrelsesmedlem
26.01.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
08.12.2020 - 24.01.2022
Reel ejer
25.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20%
Christian Lindholm Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CVL INVEST A/S (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.814' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet CAFÉSELSKABET SILKEBORG ApS (40%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Christian Lindholm Larsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Christian Lindholm Larsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i SCP INVEST VI A/S der præsenterede et overskud på 12.327' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem i BØGH & LARSEN KAFFECOMPAGNI ApS der præsenterede et underskud på 1.232' DKK.
Christian har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år 7 måneder fra 2004 til i dag hos CVL INVEST A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 102' DKK (CVL ADMINISTRATION ApS (Nu: Fein Coffee ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.084' DKK (BEFRO INVEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.814' DKK (CVL INVEST A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -6.146' DKK (CAFÉSELSKABET SILKEBORG ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Rasmus Korsaa.