Gunnar Mogensen
Erhvervsaktiv siden: | 25. jul. 1977 (47 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | MURERMESTER GUNNAR MOGENSEN (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 27' DKK GAUSDAL EJENDOMSINVEST ApS (2014) |
Største gæld: | 12' DKK GAUSDAL EJENDOMSINVEST ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af MURERMESTER GUNNAR MOGENSEN (33 år 2 måneder) |
Seed: 867106311
Karrieren I Danmark begyndte for alvor for nu flere år siden ved MURERMESTER GUNNAR MOGENSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Gunnar Mogensen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Gunnar i 33 år 2 måneder, før fratrædelsen den 30. september 2010.
Virksomheden opererede indenfor branchen murere. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. september 2010.
Bestyrelsesposter (1)
-
ØSTER ASSELS BRUGSFORENING
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.04.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
GAUSDAL EJENDOMSINVEST ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.06.2015
Registreringsdato: 04.06.2015 -
ØSTER ASSELS BRUGSFORENING (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.04.2014
Registreringsdato: 07.04.2014 -
GAUSDAL EJENDOMSINVEST ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2011
Registreringsdato: 01.07.2011
Blå bog (fortsat)
Gunnar har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 46 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
07.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.07.2011 - 04.06.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
06.11.1999 - 30.12.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
25.07.1977 - 30.09.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Gunnar' netværk er Lisbeth Brusgaard Pedersen.