Hermann Lorenzen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1985 (39 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | HERMANN LORENZEN (Ejer) |
Største overskud: | 6.548' DKK NATURMÆLK A.M.B.A. (2017-18) |
Største underskud: | -4.587' DKK NATURMÆLK A.M.B.A. (2015-16) |
Største egenkapital: | 48.183' DKK NATURMÆLK A.M.B.A. (2022-23) |
Største gæld: | 117.944' DKK NATURMÆLK A.M.B.A. (2016-17) |
Flest årsværk: | 104 årsværk hos NATURMÆLK A.M.B.A. (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af HERMANN LORENZEN (39 år 2 måneder) |
Seed: 1921978989
Erhvervskarrieren startede i 1985 i HERMANN LORENZEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Hermann Lorenzen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har Hermann nu bestreddet i 39 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen avl af malkekvæg.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HERMANN LORENZEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Vindtved Vindkraft I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Lorenzen I/S v/Henning,Günther,Hermann Lorenzen (Nu: Lorenzen I/S v/Günther,Hermann og Horst Lorenzen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2019
Registreringsdato: 30.06.2019 -
Vindtved Vindkraft I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2018
Registreringsdato: 01.10.2018 -
ALMENDE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.08.2017
Registreringsdato: 02.08.2017
Blå bog (fortsat)
Hermann har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
17.05.2002 - 30.06.2019
Reel ejer
26.01.2018 - 30.06.2019
Ejerandel: 43% -
Bestyrelsesmedlem
10.03.2015 - 02.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.12.2009 - 24.11.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 2.135' DKK (NATURMÆLK A.M.B.A.).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 171' DKK (ØKOKØD F.M.B.A.).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 48.183' DKK (NATURMÆLK A.M.B.A.).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 629' DKK (ØKOKØD F.M.B.A.).
En af de forbindelser som går igen i Hermann' netværk er Peter Timmerby Gad.