Morten Bech Køster
Erhvervsaktiv siden: | 25. sep. 1991 (32 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Le Petit Arbre v/Morten Bech Køster (Ejer) |
Største overskud: | 811' DKK JL GRUPPEN HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -1.062' DKK NORMA JEANE 2900 ApS (Nu: O.A. Hotel Supplies Int. ApS) (2014-15) |
Største egenkapital: | 5.634' DKK JL GRUPPEN HOLDING ApS (2020-21) |
Største gæld: | 1.390' DKK KØKKENHOTEL AF 01022015 ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos NORMA JEANE 2900 ApS (Nu: O.A. Hotel Supplies Int. ApS) (2014-15) |
Længste aktivitet: | Direktør af Rest.ejendomsselskab ApS (9 år 3 måneder) |
Seed: 67735460
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1991 hos Le Petit Arbre v/Morten Bech Køster i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Morten Bech Køster der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Morten i 8 år 5 måneder, inden stoppet den 28. februar 2000.
Virksomheden specialiserede sig indenfor catering og diner transportable. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 28. februar 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Rest.ejendomsselskab ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
JL GRUPPEN - SALG/DISPLAY ApS
Via Rest.ejendomsselskab ApS -
A Kaffe ApS
Via Rest.ejendomsselskab ApS
Direktørposter (1)
-
A Kaffe ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.07.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (39)
-
Øster Kaffe ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.01.2024
Registreringsdato: 09.01.2024 -
A Kaffe ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.07.2022
Registreringsdato: 09.07.2022 -
Øster Kaffe ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.01.2021
Registreringsdato: 18.01.2021
Blå bog (fortsat)
Morten har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Reel ejer og Direktør
09.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Reel ejer
21.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Reel ejer og Direktør
18.01.2021 - 09.01.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
23.07.2018 - 12.03.2021
Direktør
01.08.2018 - 01.11.2018
Ejerandel: 50%
Morten Bech Køster er desuden ejer af holdingselskabet JL GRUPPEN HOLDING ApS (ejer pt. 49%). Gennem holdingselskabet JL GRUPPEN HOLDING ApS ejes der også andele i JL GRUPPEN - SALG/DISPLAY ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Morten Bech Køster, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor KØKKENHOTEL AF 01022015 ApS landede et overskud på 618' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor KØKKENHOTEL AF 01022015 ApS landede et underskud på 788' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 95' DKK (A Kaffe ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 112' DKK (A Kaffe ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -58' DKK (NORMA JEANE 2900 ApS (Nu: O.A. Hotel Supplies Int. ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Lise Bech Køster.