Jan Eckhausen
Erhvervsaktiv: | 1. apr. 1989 - 30. sep. 2005 |
Karrieren startede hos: | Håndværkerforening v/Jan Eckhausen (Ejer) |
Største overskud: | 128.214' DKK TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS HELSINGOR A/S (2017) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 204.452' DKK TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS HELSINGOR A/S (2021) |
Største gæld: | 145.578' DKK TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS HELSINGOR A/S (2022) |
Flest årsværk: | 418 årsværk hos TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS HELSINGOR A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Håndværkerforening v/Jan Eckhausen (16 år 5 måneder) |
Seed: 1096788667
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Jan Eckhausen. Den første gang Jan var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 1989 i Håndværkerforening v/Jan Eckhausen (tidligere Jan Eckhausen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Jan Eckhausen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Jan i 16 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 30. september 2005.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen restauranter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. september 2005.
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS HELSINGOR A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2024
Registreringsdato: 31.03.2024 -
TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS HELSINGOR A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.01.2019
Registreringsdato: 31.01.2019 -
Jan Eckhausen (Nu: Håndværkerforening v/Jan Eckhausen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2005
Registreringsdato: 30.09.2005
Blå bog (fortsat)
Jan har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 21 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.01.2019 - 31.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.1989 - 30.09.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Jens Engelbrecht Mortensen.