Henning Kjær Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1981 (43 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | HENNING KJÆR JENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 3.924' DKK BORDING MINKFODERCENTRAL A.M.B.A. (2014) |
Største underskud: | -9.830' DKK BORDING MINKFODERCENTRAL A.M.B.A. (2021) |
Største egenkapital: | 14.159' DKK BORDING MINKFODERCENTRAL A.M.B.A. (2019) |
Største gæld: | 32.100' DKK BORDING MINKFODERCENTRAL A.M.B.A. (2014) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos BORDING MINKFODERCENTRAL A.M.B.A. (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af HENNING KJÆR JENSEN (43 år 4 måneder) |
Seed: 1509663315
Det startede for alvor en dag i 1981 ved HENNING KJÆR JENSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Henning Kjær Jensen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Henning nu bestreddet i 43 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor avl af pelsdyr mv..
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HENNING KJÆR JENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Troldhede Vindkraft I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (4)
-
Troldhede Vindkraft I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2019
Registreringsdato: 01.12.2019 -
BORDING MINKFODERCENTRAL A.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.03.2013
Registreringsdato: 26.03.2013 -
BORDING MINKFODERCENTRAL A.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2007
Registreringsdato: 12.04.2007
Blå bog (fortsat)
Henning har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 43 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.06.1981 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.11.2019 - 01.11.2020
Ejer
01.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
12.04.2007 - 26.03.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Henning' netværk er Lene Mose Nielsen.