Peter Overgaard Funch
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2002 (22 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | V1 Gallery I/S (Ejer) |
Største overskud: | 6.566' DKK V1 GALLERY ApS (2021) |
Største underskud: | -1.427' DKK V1 GALLERY ApS (2023) |
Største egenkapital: | 18.004' DKK V1 GALLERY ApS (2022) |
Største gæld: | 7.649' DKK V1 GALLERY ApS (2018) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos V1 GALLERY ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af V1 GALLERY ApS (14 år 11 måneder) |
Seed: 1991449910
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2002 hos V1 Gallery I/S (tidligere V1 I/S) i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Jesper Bo Elg at Peter Overgaard Funch stiftede V1 Gallery I/S den dag i juli 2002. Titlen som Ejer og Stifter havde Peter i 7 år 6 måneder, inden stoppet den 31. december 2009.
Virksomheden specialiserede sig indenfor kunsthandel og gallerivirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2009.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
V1 GALLERY ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
TWO MOON EDITIONS
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
Shepard Fairey co
Via V1 GALLERY ApSIkke offentliggjort -
John Copeland Studio v/John Thomas Copeland
Via V1 GALLERY ApSIkke offentliggjort -
Richard Colman Studio
Via V1 GALLERY ApSIkke offentliggjort -
Geoff McFetridge/Champion Graphics
Via V1 GALLERY ApSIkke offentliggjort -
Wesley Lang Studios Inc.
Via V1 GALLERY ApSIkke offentliggjort -
Burnt Ends Holding ApS
Via V1 GALLERY ApS -
Brasserie Prins ApS UNDER KONKURS
Via Burnt Ends Holding ApS
Direktørposter (1)
-
V1 GALLERY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2009
Tidslinje (7)
-
TWO MOON EDITIONS (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 20.06.2022
Registreringsdato: 20.06.2022 -
V1 I/S (Nu: V1 Gallery I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2009
Registreringsdato: 31.12.2009 -
V1 GALLERY ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2009
Registreringsdato: 01.10.2009
Blå bog (fortsat)
Peter har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
20.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.2002 - 31.12.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.09.2009 - 30.09.2009
Ejer og Direktør
01.10.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor V1 GALLERY ApS landede et overskud på 6.566' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor V1 GALLERY ApS landede et underskud på 1.427' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Jesper Bo Elg.