Carsten Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 20. apr. 2010 (14 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | MALERFIRMAET C. OLSEN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.072' DKK OLSEN & CO APS (2021) |
Største underskud: | -511' DKK Nordisk Industri Service ApS (Nu: NIS af 9. juni 2022 ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 994' DKK OLSEN & CO APS (2021) |
Største gæld: | 17.646' DKK Nordisk Industri Service ApS (Nu: NIS af 9. juni 2022 ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 134 årsværk hos Nordisk Industri Service ApS (Nu: NIS af 9. juni 2022 ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af MC 15.12.2017 ApS (7 år) |
Seed: 2096023907
Det hele begyndte for alvor dengang i 2010 i MALERFIRMAET C. OLSEN ApS som Direktør. Hvervet som Direktør havde Carsten Olsen i 2 år 11 måneder, inden stoppet d. 20. marts 2013.
Virksomhedens branche var dengang indenfor malerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 20. marts 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OLSEN & CO HOLDING APS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
OLSEN & CO APS
Via OLSEN & CO HOLDING APS
Direktørposter (2)
-
OLSEN & CO HOLDING APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.2018 -
OLSEN & CO APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Olsen & co (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 13.10.2018
Registreringsdato: 13.10.2018 -
Nordisk Industri Service ApS (Nu: NIS af 9. juni 2022 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 18.09.2018
Registreringsdato: 18.09.2018 -
OLSEN & SCHEIBEL APS (Nu: OLSEN & CO APS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2018
Registreringsdato: 01.06.2018
Blå bog (fortsat)
Carsten har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.06.2018 - 31.12.2021
Direktør
01.06.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
15.10.2015 - 13.10.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
16.08.2017 - 18.09.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Ejer
27.05.2011 - 28.05.2018
Ejerandel: 100%
Carsten Olsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn OLSEN & CO HOLDING APS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 258' DKK. Igennem sit holdingselskab OLSEN & CO HOLDING APS har Carsten dermed også ejerandele i OLSEN & CO APS (100%).
Se også koncerndiagram for Carsten Olsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor OLSEN & CO APS fremviste et overskud på 1.072' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor OLSEN & CO APS fremviste et underskud på 144' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 144' DKK (OLSEN & CO APS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 258' DKK (OLSEN & CO HOLDING IVS (Nu: OLSEN & CO HOLDING APS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 74' DKK (OLSEN & CO APS).