Gitte Wichmann Mortensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1984 (40 år) |
Karrieren startede hos: | E. MORTENSEN OG SØN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 18.216' DKK HL af 1.10.2015 A/S (2015) |
Største underskud: | -8.481' DKK LINDVEDGÅRD ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 26.716' DKK E. MORTENSEN OG SØN A/S (2020-21) |
Største gæld: | 24.589' DKK HL af 1.10.2015 A/S (2015) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos E. MORTENSEN & SØN VVS- OG VENTILATIONSTEKNIK A/S (Nu: MORTENSEN & ØSTBERG VVS A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af E. MORTENSEN OG SØN A/S (40 år) |
Seed: 1902612105
Erhvervskarrieren startede i 1984 ved E. MORTENSEN OG SØN A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Gitte Wichmann Mortensen nu bestreddet i 40 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 1.167' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Bødkergården I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
E. MORTENSEN OG SØN A/S
Ejerandel: 25-33.33%
Bestyrelsesposter (2)
-
MORTENSEN & ØSTBERG VVS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.07.1991 -
E. MORTENSEN OG SØN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.1984
Ejendomme (2)
Tidslinje (206)
-
PAUL F. NöNNECKE HOLDING A/S (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.02.2024
Registreringsdato: 06.02.2024 -
KENN A. ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.06.2023
Registreringsdato: 13.06.2023 -
PAUL F. NöNNECKE HOLDING A/S (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.11.2022
Registreringsdato: 11.11.2022
Blå bog (fortsat)
Gitte har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.07.1991 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.06.1989 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.09.1984 - Stadig aktiv
Ejer
01.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
05.07.2017 - 15.02.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
11.11.2022 - 06.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Gitte Wichmann Mortensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem ved E. MORTENSEN OG SØN A/S der præsenterede et overskud på 4.417' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem ved E. MORTENSEN OG SØN A/S der præsenterede et underskud på 3.604' DKK.
Gitte har i alt siddet i bestyrelsen hos 99 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 40 år fra 1984 til i dag hos E. MORTENSEN OG SØN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.167' DKK (E. MORTENSEN OG SØN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 23.693' DKK (E. MORTENSEN OG SØN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 361' DKK (HEINRICHSON HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Gitte' netværk er Frank Einar Mortensen.