Uffe Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1981 (43 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | RANDI NIELSEN HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 19.079' DKK GRAFISK MASKINFABRIK A/S (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 68.948' DKK GRAFISK MASKINFABRIK A/S (2023) |
Største gæld: | 84.751' DKK GRAFISK MASKINFABRIK A/S (2022) |
Flest årsværk: | 137 årsværk hos GRAFISK MASKINFABRIK A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af RANDI NIELSEN HOLDING A/S (35 år 6 måneder) |
Seed: 47537918
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1981 hos RANDI NIELSEN HOLDING A/S (tidligere INGENIØRFIRMAET ERIK NIELSEN A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Uffe Nielsen i 35 år 6 måneder, før stoppet d. 9. november 2016.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 kunne vise et overskud på 0' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 9. november 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
UFFE NIELSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
GRAFISK MASKINFABRIK A/S
Via UFFE NIELSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
UFFE NIELSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2006 -
GRAFISK MASKINFABRIK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.12.2012
Bestyrelsesposter (1)
-
GRAFISK MASKINFABRIK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.12.2006
Tidslinje (14)
-
GM Ejendomme 2019 ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.05.2022
Registreringsdato: 25.05.2022 -
GM Ejendomme 2019 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.05.2022
Registreringsdato: 25.05.2022 -
GM Ejendomme 2019 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.11.2019
Registreringsdato: 13.11.2019
Blå bog (fortsat)
Uffe har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 43 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.12.2006 - Stadig aktiv
Direktør
29.12.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,34% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
13.11.2019 - 01.03.2023
Direktør
13.11.2019 - 25.05.2022
Ejerandel: 33,34% -
Bestyrelsesmedlem
01.05.1981 - 09.11.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.07.2003 - 01.01.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Uffe Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn UFFE NIELSEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 57.274' DKK. Igennem holdingselskabet UFFE NIELSEN HOLDING ApS har Uffe derfor også ejerandele i GRAFISK MASKINFABRIK A/S (33.34-49.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Uffe Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor GRAFISK MASKINFABRIK A/S kunne offentliggøre et overskud på 19.079' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 10.087' DKK (GRAFISK MASKINFABRIK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 68.948' DKK (GRAFISK MASKINFABRIK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 57.274' DKK (UFFE NIELSEN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Uffe' netværk er Randi Villads Nielsen.