Albert Friis Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1986 (38 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | KnowledgeSpace (Ejer) |
Største overskud: | 27.554' DKK EDLUND A/S (2015) |
Største underskud: | -10.734' DKK SCAN JOUR A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 146.577' DKK EDLUND A/S (2014) |
Største gæld: | 274.222' DKK EDLUND A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 275 årsværk hos EDLUND A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af KnowledgeSpace (38 år 4 måneder) |
Seed: 889033487
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1986 ved KnowledgeSpace (tidligere DATEC V/ALBERT FRIIS JENSEN) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Albert Friis Jensen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Albert nu besiddet i 38 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor computerprogrammering.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KnowledgeSpace
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
EDLUND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.03.2023
Tidslinje (8)
-
EDLUND A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.03.2023
Registreringsdato: 06.03.2023 -
EDLUND A/S (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.03.2023
Registreringsdato: 05.03.2023 -
EDLUND A/S (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2022
Registreringsdato: 30.09.2022
Blå bog (fortsat)
Albert har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.05.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
30.09.2022 - 05.03.2023
Bestyrelsesmedlem
06.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.11.1999 - 01.05.2000
Bestyrelsesmedlem
01.05.2000 - 12.04.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Albert Friis Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved EDLUND A/S der præsenterede et underskud på 432' DKK.
Albert har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 11 måneder fra 2000 til 2006 hos SCAN JOUR A/S.
En af de forbindelser som går igen i Albert' netværk er Christian Norman Scheuer.