Joachim Cyrill Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 27. sep. 1997 (26 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | MERKO HORBELEV V/JOACHIM CYRILL HANSEN (Ejer) |
Største overskud: | 1.848' DKK DANSK HANDELSBLAD A/S (Nu: DH Media A/S) (2014) |
Største underskud: | -6.825' DKK D.H. HOLDING A/S (2022) |
Største egenkapital: | 18.036' DKK D.H. HOLDING A/S (2021) |
Største gæld: | 12.060' DKK REFA, HORBELEV FJERNVARME A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos DANSK HANDELSBLAD A/S (Nu: DH Media A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af JOACHIMS SUPERMARKED ApS (23 år 8 måneder) |
Seed: 582307912
Det hele begyndte den dag i 1997 ved MERKO HORBELEV V/JOACHIM CYRILL HANSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Joachim Cyrill Hansen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Joachim i 4 år, før fratrædelsen den 30. september 2001.
Virksomheden opererede indenfor branchen supermarkeder. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. september 2001.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
JOACHIMS SUPERMARKED ApS
Ejerandel: 100% -
NØF INVEST ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Brændstof Horbelev ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
JOACHIMS SUPERMARKED ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2001 -
Brændstof Horbelev ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.02.2016
Bestyrelsesposter (3)
-
REFA, HORBELEV FJERNVARME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.08.2016 -
D.H. HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.05.2022 -
NØF INVEST ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.06.2010
Ejendomme (5)
Tidslinje (15)
-
D.H. HOLDING A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2022
Registreringsdato: 31.05.2022 -
D.H. HOLDING A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2022
Registreringsdato: 30.05.2022 -
D.H. HOLDING A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2016
Registreringsdato: 30.09.2016
Blå bog (fortsat)
Joachim har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
06.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Bestyrelsesmedlem
31.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
03.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
10.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
01.01.2001 - Stadig aktiv
Reel ejer og Direktør
27.06.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor MERKO HORBELEV ApS (Nu: JOACHIMS SUPERMARKED ApS) landede et overskud på 302' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor NØF INVEST ApS landede et underskud på 539' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 135' DKK (MERKO HORBELEV ApS (Nu: JOACHIMS SUPERMARKED ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.627' DKK (DANSK HANDELSBLAD A/S (Nu: DH Media A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.853' DKK (D.H. HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.623' DKK (DANSK HANDELSBLAD A/S (Nu: DH Media A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Joachim' netværk er Eggert Christiansen.