Kasper Allermann
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1996 (28 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Wagner, Auning v/Kasper Allermann (Ejer) |
Største overskud: | 58.859' DKK EURODAN-HUSE A/S (2020-21) |
Største underskud: | -11.628' DKK EURODAN-HUSE A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 180.948' DKK EURODAN-HUSE A/S (2019-20) |
Største gæld: | 505.901' DKK EURODAN-HUSE A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 357 årsværk hos EURODAN-HUSE A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BAK & BRUUN A/S (19 år 2 måneder) |
Seed: 1756523288
Det hele begyndte for alvor dengang i 1996 hos Wagner, Auning v/Kasper Allermann (tidligere Flensborglageret's Herreafdeling v/Kasper Allermann) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Kasper Allermann der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Kasper i 8 år 4 måneder, inden stoppet den 31. december 2004.
Virksomheden specialiserede sig indenfor herretøjsforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
K. A. HOLDING, AUNING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
K. A. HOLDING, AUNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.03.2006
Bestyrelsesposter (1)
-
BAK & BRUUN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.06.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
EURODAN-HUSE A/S
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023 -
ALLERMANN A/S (Nu: BAK & BRUUN A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2021
Registreringsdato: 01.07.2021 -
EURODAN-HUSE A/S
Tilknyttet som direktørDato: 31.08.2020
Registreringsdato: 31.08.2020
Blå bog (fortsat)
Kasper har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.03.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
31.08.2020 - 15.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
23.06.2005 - 01.07.2021
Bestyrelsesmedlem
23.06.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2018 - 01.07.2021
Ejerandel: 80% -
Direktør
23.02.2010 - 26.05.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.11.2007 - 14.11.2009
Direktør
14.11.2009 - 26.05.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kasper Allermann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn K. A. HOLDING, AUNING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.188' DKK. Igennem sit holdingselskab K. A. HOLDING, AUNING ApS har Kasper dermed også ejerandele i samt .
Du kan se koncerndiagram for Kasper Allermann, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor EURODAN-HUSE A/S fremviste et overskud på 58.859' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor EURODAN-HUSE A/S fremviste et underskud på 5.315' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 1.638' DKK (EURODAN-HUSE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 162.442' DKK (EURODAN-HUSE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 729' DKK (ALLERMANN A/S (Nu: BAK & BRUUN A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Kasper' netværk er Karsten Rydder Pedersen.