Ulrik Christian Nobel
Karrieren startede hos: | H.J. NOBEL A/S (Direktør) |
Største overskud: | 627.942' DKK A/S PSE 38 NR. 1774 (Nu: EXIQON A/S) (2017) |
Største underskud: | -51.597' DKK A/S PSE 38 NR. 1774 (Nu: EXIQON A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 531.691' DKK A/S PSE 38 NR. 1774 (Nu: EXIQON A/S) (2017) |
Største gæld: | 151.541' DKK A/S PSE 38 NR. 1774 (Nu: EXIQON A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 80 årsværk hos A/S PSE 38 NR. 1774 (Nu: EXIQON A/S) (2016) |
Seed: 735169119
Karrieren i erhvervslivet startede for nu meget længe siden i H.J. NOBEL A/S (tidligere E. NOBEL, CIGAR- & TOBAKSFABRIKKER A/S) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Ulrik Christian Nobel i 33 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 18. december 1995.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1995 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 18. december 1995.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
H. J. NOBEL 2 ApS
Ejerandel: 100% -
Klodskovgård v/Ulrik Christian Nobel
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
GULDBORGSUND FRUGT ApS
Via H. J. NOBEL 2 ApS -
MILESTONES CAPITAL A/S
Via H. J. NOBEL 2 ApS -
MILESTONES CAPITAL STANDARD PROGRAM A/S
Via MILESTONES CAPITAL A/S -
E. Nobel Ejendomme ApS
Via H. J. NOBEL 2 ApS -
Fiolstræde 23 ApS
Via E. Nobel Ejendomme ApS -
EJENDOMSSELSKABET VESTERGADE ApS
Via E. Nobel Ejendomme ApS
Direktørposter (4)
-
E. Nobel Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.06.2021 -
EJENDOMSSELSKABET VESTERGADE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.06.2021 -
H. J. NOBEL 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.03.2022 -
Fiolstræde 23 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2005
Bestyrelsesposter (2)
-
E. Nobel Ejendomme ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.06.2021 -
A/S ØSTERHOVEDGÅRD. MAGLEBY SOGN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.05.2008
Ejendomme (9)
Tidslinje (63)
-
H. J. NOBEL 2 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.03.2022
Registreringsdato: 16.03.2022 -
H. J. NOBEL 2 ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.03.2022
Registreringsdato: 07.03.2022 -
EJENDOMSSELSKABET VESTERGADE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.06.2021
Registreringsdato: 23.06.2021
Blå bog (fortsat)
Ulrik har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 62 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
08.06.2021 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
23.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
06.05.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
05.07.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.01.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ulrik Christian Nobel er desuden indehaver af holdingselskabet E. Nobel Ejendomme ApS (50% ejerskab). Gennem holdingselskabet E. Nobel Ejendomme ApS ejes der også andele i Fiolstræde 23 ApS (100%) & EJENDOMSSELSKABET VESTERGADE ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Ulrik Christian Nobel, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Ulrik Christian Nobel har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i H. J. NOBEL 1 ApS der præsenterede et overskud på 4.662' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i A/S ØSTERHOVEDGÅRD. MAGLEBY SOGN der præsenterede et underskud på 4.833' DKK.
Ulrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 19 forskellige selskaber (heraf 7 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 41 år 8 måneder fra 1968 til 2010 hos H.J. NOBEL HANDELSSELSKAB A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.601' DKK (H. J. NOBEL 2 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 738' DKK (H. J. NOBEL 1 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 30.685' DKK (H. J. NOBEL 2 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -27.320' DKK (DANSK HERREGAARDS FRUGT ApS (Nu: GULDBORGSUND FRUGT ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Ulrik' netværk er Michael Nobel.